UniS - Vs, spol. s r. o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
UniS - Vs, spol. s r. o. v likvidaci (44743742) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jiráskova 1252, 75501 Vsetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 12. 1991 a je stále aktivní. UniS - Vs, spol. s r. o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o UniS - Vs, spol. s r. o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro UniS - Vs, spol. s r. o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2653 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44743742 | |
Jméno: | UniS - Vs, spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.12.1991 |
Zapsána dne: | 30.12.1991 | |
Společnost byla rozhodnutím valné hromady ze dne 27.5.2024 zrušena s likvidací ke dni 1.6.2024. | 1.6.2024 | |
Věřitelé se tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývají, aby přihlásili své pohledávky na adresu sídla společnosti nebo do datové schránky společnosti ve lhůtě 3 měsíců ode dne druhého zveřejnění této výzvy. Druhá výzva pro přihlášení pohledávek bude zveřejněna v Obchodním věstníku. Tato výzva je učiněna v souladu s § 13 odst. 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. | 1.6.2024 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 23. l2. l99l | 30.12.1991 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.10.2015 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.12.1991 - 13.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 1252, Vsetín 75501, Česká republika | 13.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Jiráskova 1252, Vsetín 75501, Česká republika | 16.10.2004 - 13.10.2015 |
Adresa: | Na Vyhlídce 79, Vsetín 75501, Česká republika | 30.12.1991 - 16.10.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály | 27.5.2024 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 27.5.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.10.2015 - 15.5.2024 |
poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní) | 27.10.1992 - 13.10.2015 |
obchodní a zprostředkovatelská činnost | 27.10.1992 - 13.10.2015 |
Analýza, programování | 30.12.1991 - 27.10.1992 |
Konzultace v oblasti software a hardware včetně NET aplikací | 30.12.1991 - 27.10.1992 |
Vývoj a prodej sofrwaru | 30.12.1991 - 27.10.1992 |
Obchodní a zprostředkovatelská činnost | 30.12.1991 - 27.10.1992 |
Jednatel | Miloslav Helis |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 |
Adresa | Štěpánská 1887, 75501 Vsetín |
Jednatel | Ing. Jaroslav Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 |
Adresa | Na kamencoch 1332, 75501 Vsetín |
jednatel | Ing. Jaroslav Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 13.10.2015 |
Adresa | Na kamencoch 1332, 75501 Vsetín |
jednatel | Miloslav Helis |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 13.10.2015 |
Adresa | Štěpánská 1887, 75501 Vsetín |
jednatel | Ing. Jiří Kotulán |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1992 do 16.10.2004 |
Adresa | Semetín 71, 75501 Vsetín |
jednatel | Ing. Jaroslav Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.1992 do 16.10.2004 |
Adresa | Na kamencoch 1332, 75501 Vsetín |
ředitel | Ing. Jiří Kotulán |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 27.10.1992 |
Adresa | Semetín 71, 75501 Vsetín |
zástupce ředitele | Ing. Jaroslav Dědek |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1991 do 27.10.1992 |
Adresa | Na kamencoch 1332, 75501 Vsetín |
IČO (identifikační číslo): | 44743742 |
---|---|
Jméno: | UniS - Vs, spol. s r. o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Jiráskova 1252, Vsetín 75501 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 1992 |
Zánik oprávnění | 1. 1. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Helis |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Dědek |
IČO: | 44743742 |
---|---|
Firma: | UniS - Vs, spol. s r. o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Vsetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 12. 1991 |
Sídlo: | Jiráskova 1252, Vsetín 75501 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační a komunikační činnosti |