Sugar Palace Prop Co s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sugar Palace Prop Co s.r.o. (07367902) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Václavské náměstí 837/11, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 8. 2018 Sugar Palace Prop Co s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Sugar Palace Prop Co s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sugar Palace Prop Co s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 8. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 299908 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07367902 | |
Jméno: | UBM Košík s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.8.2018 |
Zapsána dne: | 14.8.2018 | |
Na základě Zástavní smlouvy byl zřízen zákaz zatížení a zcizení podílu ve prospěch jakékoliv třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele, ujednaný jako věcné právo, a to na dobu od podpisu Zástavní smlouvy do úplného splacení všech zajištěných dluhů. | 6.1.2020 | |
Na společnost UBM Košík s.r.o., identifikační číslo: 073 67 902, se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako na nástupnickou společnost, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti Paleva s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 837/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby: 246 86 611, určená projektem rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveným dne 26.4.2019. Rozhodný den rozdělení je 1. leden 2019. | 14.6.2019 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.6.2019 | |
Základní kapitál | 1 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.8.2018 - 14.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Václavské náměstí 837/11, Praha 11000, Česká republika | 14.8.2018 |
---|
Jednatel | Mag. Paul Unterluggauer |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2020 |
Adresa | Dr. Stumpf-Strasse 2 , Innsbruck |
Jednatel | Dipl.-Ing. Roman Ehrentraut |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2020 |
Adresa | Franz Jänkl Strasse 6 , Stockerau |
jednatel | Ing. arch. Jan Zemánek |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2018 do 6.4.2020 |
Adresa | Na Fišerce 1049/18, 16000 Praha |
jednatel | Helmut Berghöfer |
---|---|
Ve funkci | od 14.8.2018 do 6.4.2020 |
Adresa | 2521 Trumau, Tuplengasse 5 , 2521 Trumau, Tuplengasse 5, Rakousko |
IČO: | 07367902 |
---|---|
Firma: | Sugar Palace Prop Co s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 14. 8. 2018 |
Sídlo: | Václavské náměstí 837/11, Praha 11000 |
---|
Ostatní finanční zprostředkování j. n. |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |