SPEDIT-TRANS, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SPEDIT-TRANS, a.s. (25066692) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Lidická 700/19, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 7. 1996 a je stále aktivní. SPEDIT-TRANS, a.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SPEDIT-TRANS, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SPEDIT-TRANS, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 19. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3730 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25066692 | |
Jméno: | SPEDIT-TRANS, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.7.1996 |
Zapsána dne: | 19.7.1996 | |
Společnost byla založena jednorázově bez upisování akcií.Základní jmění v plné výši bylo splaceno k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. | 19.7.1996 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.7.1996 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 19.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lidická 700/19, Brno 60200, Česká republika | 4.2.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hybešova 3041/6, Břeclav 69003, Česká republika | 12.2.2016 - 4.2.2021 |
Adresa: | Hybešova 3041, Břeclav 69003, Česká republika | 9.2.2015 - 12.2.2016 |
Adresa: | Hybešova č.p.3041, Břeclav 69003, Česká republika | 16.1.2015 - 9.2.2015 |
Adresa: | U Jánského dvora č.p.3041, Břeclav 69003, Česká republika | 1.9.2008 - 16.1.2015 |
Adresa: | U Jánského dvora č.p.3041, Břeclav 69002, Česká republika | 13.6.2008 - 1.9.2008 |
Adresa: | Sady 28. října č.p. 431, Břeclav 69002, Česká republika | 8.3.2002 - 13.6.2008 |
Adresa: | Dělnická 12, Praha 7 , Česká republika | 1.6.2000 - 8.3.2002 |
Adresa: | Počernická 96, Praha lO , Česká republika | 19.7.1996 - 1.6.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou -li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 16.1.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.1.2015 |
zasilatelství | 19.7.1996 - 16.1.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.7.1996 - 16.1.2015 |
poradenská činnost v oblasti obchodu | 19.7.1996 - 16.1.2015 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 19.7.1996 - 16.1.2015 |
Člen představenstva | Mgr. Ladislav Bálint |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2021 |
Adresa | Schubertova 215/9 , Želiezovce 93701 |
Člen představenstva | Mgr. Martin Máčaj |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2021 |
Adresa | Vajanského 3394/8 , Levice 93401 |
Předseda představenstva | Ján Ďurian |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2021 |
Adresa | Kozárovce 402 , Kozárovce 73600 |
člen představenstva | Mgr. Martin Máčaj |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 26.3.2021 |
Adresa | Perecká 2695/9 , 93401 Levice |
člen představenstva | Mgr. Ladislav Bálint |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 26.3.2021 |
Adresa | Schubertova 215/9 , 93701 Želiezovce |
předseda představenstva | Ján Ďurian |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2016 do 26.3.2021 |
Adresa | č. 402 , 73600 Kozárovce |
člen představenstva | Mgr. Martin Máčaj |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2015 do 12.2.2016 |
Adresa | Perecká 2695/9, 93401 Levice |
člen představenstva | Mgr. Ladislav Bálint |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2015 do 12.2.2016 |
Adresa | Schubertova 215/9, 93701 Želiezovce |
předseda představenstva | Ján Ďurian |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2015 do 12.2.2016 |
Adresa | 402, 73600 Kozárovce |
člen představenstva | Mgr. Martin Máčaj |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2015 do 9.2.2015 |
Adresa | Vajanského 3394/8 , Levice |
člen představenstva | Mgr. Ladislav Bálint |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2015 do 9.2.2015 |
Adresa | Schubertova 215/9 , Želiezovce |
předseda představenstva | Ján Ďurian |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2015 do 9.2.2015 |
Adresa | 402 , Kozárovce |
předseda představenstva | Ján Ďurian |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2005 do 16.1.2015 |
Adresa | 402, 73600 Kozárovce |
člen představenstva | Mgr. Martin Máčaj |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2008 do 16.1.2015 |
Adresa | Perecká 2695/9, 93401 Levice |
člen představenstva | Mgr. Ladislav Bálint |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2008 do 16.1.2015 |
Adresa | Schubertova 215/9, 93701 Želiezovce |
člen představenstva | Miroslav Zetěk |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2007 do 1.9.2008 |
Adresa | Gagarinova 875/2, 69003 Břeclav |
člen představenstva | Ing. Pavel Kendra |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2007 do 1.9.2008 |
Adresa | Pri Štepnici 3460/2, 08241 Bardějov |
člen představenstva | Mgr. Věroslav Vlk |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 13.4.2007 |
Adresa | Česká 214/25, 69618 Lužice |
člen představenstva | Ing. Libor Vilda |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2004 do 13.4.2007 |
Adresa | Hlavní 508/56, 69141 Břeclav 4 |
předseda | Ján Ďurian |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.1996 do 31.5.2005 |
Adresa | Strmá 930/3, Havířov |
člen | Václav Wicher |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.1996 do 16.10.2004 |
Adresa | Strmá 930/3, Havířov |
člen | Pavel Krchňavý |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1998 do 16.10.2004 |
Adresa | 390, Buchlovice |
člen | Ing. Josef Bazala |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.1996 do 9.12.1998 |
Adresa | Trnkova 32, Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 25066692 |
---|---|
Jméno: | SPEDIT-TRANS, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 19. 7. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Lidická 700/19, Brno 60200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2008 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25066692 |
---|---|
Firma: | SPEDIT-TRANS, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 7. 1996 |
Sídlo: | Lidická 700/19, Brno 60200 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti |
Poradenství v oblasti řízení |