Priorem s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Priorem s.r.o. (28982398) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Italská 1202/12, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 10. 2009 a je stále aktivní. Priorem s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Priorem s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Priorem s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 157679 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28982398 | |
Jméno: | Priorem s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.10.2009 |
Zapsána dne: | 27.10.2009 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.10.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Italská 1202/12, Praha 2 12000, Česká republika | 22.10.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Bryksova 761/42, Praha 9 19800, Česká republika | 27.10.2009 - 22.10.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.10.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 27.10.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 27.10.2009 - 5.1.2010 |
jednatel | Anna Šutova |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2023 |
Adresa | Italská 1202/12, 12000 Praha |
jednatel | Anna Šutova |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2023 do 11.8.2023 |
Adresa | náměstí Míru 600/20, 12000 Praha |
jednatel | Anna Shutova |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2014 do 5.8.2023 |
Adresa | Italská 1202/12, 12000 Praha |
jednatel | Vladimir Shutov |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 19.5.2014 |
Adresa | , Jekatěrinburg, Vojevodina 4, 620014 |
jednatel | Nadezda Shutova |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 19.5.2014 |
Adresa | , Jekatěrinburg, Vajnera 66A, 620014 |
jednatel | Anna Shutova |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 19.5.2014 |
Adresa | , Jekatěrinburg, Radiščeva 31, 620144 |
IČO (identifikační číslo): | 28982398 |
---|---|
Jméno: | Priorem s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 10. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 10. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Anna Shutova |
---|
IČO: | 28982398 |
---|---|
Firma: | Priorem s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 10. 2009 |
Sídlo: | Italská 1202/12, Praha 12000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Poradenství v oblasti řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Provozování kulturních zařízení |
Provozování sportovních zařízení |
Poskytování ostatních osobních služeb |