Edem Trade s.r.o.
|
01670140
|
9.5.2013 |
Festive Time s.r.o.
|
01761056
|
13.6.2013 |
Marts Czech Republic s.r.o.
|
01823493
|
27.6.2013 |
Sanbien Service s.r.o.
|
02348179
|
29.11.2013 |
Calagan, s.r.o.
|
02585871
|
28.1.2014 |
ETC Czech republic, s.r.o.
|
02776201
|
3.4.2014 |
FELIX Group CZ s.r.o.
|
03643051
|
15.12.2014 |
Tamir Carmel, advokát
|
03745481
|
26.1.2015 |
Kseniia Belova
|
03958680
|
1.4.2015 |
ATLANTIA GROUP SE
|
04179196
|
18.6.2015 |
OCEANIC GROUP s.r.o.
|
04440668
|
30.9.2015 |
RENTAL PROPERTY Praha s.r.o.
|
05172705
|
17.6.2016 |
Milan Kratochvíl
|
05577101
|
16.11.2016 |
Prague Centre Apartments s.r.o.
|
06322841
|
3.8.2017 |
Tax & Law Adviser s.r.o.
|
06371299
|
24.8.2017 |
Anna Šutova
|
06681140
|
13.12.2017 |
Forum Art s.r.o.
|
06772447
|
17.1.2018 |
Mgr. Barbora Vávrová
|
06988504
|
26.3.2018 |
ITAL INVEST PRAHA s.r.o.
|
09313818
|
8.7.2020 |
Povídej, poslouchám s.r.o.
|
10946594
|
15.6.2021 |
NOW REAL ESTATE s.r.o.
|
11991674
|
1.11.2021 |
Bytové družstvo KK21
|
17141940
|
13.5.2022 |
AOE21 s.r.o.
|
19113617
|
17.3.2023 |
Victoria estate reality s.r.o.
|
21768081
|
27.6.2024 |
PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB s.r.o.
|
24751146
|
18.10.2010 |
Czech Exclusive Production s.r.o.
|
24776751
|
9.12.2010 |
Interfinanz Transport s.r.o.
|
24824364
|
18.3.2011 |
DIEMME s.r.o.
|
25657933
|
7.4.1998 |
De Blasio Immobiliare s.r.o.
|
26135957
|
7.12.1999 |
AC příprava staveb s.r.o. v likvidaci
|
26354951
|
5.3.2003 - 7.8.2024
|
DETEKTIVOVÉ CZ s.r.o. v likvidaci
|
26379201
|
4.10.2004 - 1.4.2021
|
ULISSE a.s.
|
26703653
|
3.6.2002 |
NEXTCAR PLUS s.r.o. v likvidaci
|
27096521
|
12.11.2003 - 9.9.2020
|
Správa domů CZ s.r.o.
|
27240789
|
4.5.2005 |
Spojená stavební, s.r.o.
|
27368912
|
8.8.2005 |
A - MODA Invest s.r.o. v likvidaci
|
27373720
|
31.8.2005 - 19.8.2024
|
Mark Reality s.r.o. v likvidaci
|
27398820
|
6.12.2005 - 11.3.2020
|
Společenství vlastníků Italská 12
|
27451046
|
25.4.2006 |
JV MAL s.r.o.
|
27565149
|
8.7.2006 |
BELLATRIX, s.r.o. v likvidaci
|
27567176
|
12.6.2006 - 26.1.2021
|
PORGEREMO s.r.o.
|
27607887
|
5.10.2006 |
ALIANCE NIKNEL, s.r.o.
|
27642518
|
9.1.2007 |
VESINVEST s.r.o.
|
27980031
|
23.5.2007 |
Elina & Olessia, spol. s r.o.
|
28143230
|
25.11.2011 |
KRUMLOV ADVANCE s.r.o.
|
28428013
|
14.7.2008 |
SDB GROUP s.r.o.
|
28895541
|
20.5.2009 |
Právní a daňové poradenství v.o.s.
|
28914449
|
17.7.2009 |
Priorem s.r.o.
|
28982398
|
27.10.2009 |
PET CONTACT LTD - organizační složka
|
29053951
|
24.3.2010 |
Jiří TUČEK
|
43062113
|
21.4.1992 |
GEA s.r.o. v likvidaci
|
45536562
|
2.3.1992 |
KLAD s.r.o.
|
47715162
|
4.12.1992 - 9.10.2018
|
Accademia della Pasta spol. s r.o. v likvidaci
|
62417401
|
17.10.1994 - 4.3.2018
|
HVS, s.r.o.
|
62526715
|
28.7.1995 |
Proficio Prague, s.r.o.
|
63488973
|
14.2.1996 |
Ing. Romana Nováková
|
68303432
|
22.2.1999 |
Matěj Matuška
|
71099701
|
8.10.2001 |
Ing. Jiří Šlemar
|
72234873
|
25.6.2001 |
Jiří Randýsek
|
73088528
|
5.9.2001 |
Neil James Walkden
|
74893424
|
6.4.2009 |