MSLOGISTICS Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
MSLOGISTICS Group s.r.o. (11957573) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U dubu 691/48, 14700 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 10. 2021 MSLOGISTICS Group s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o MSLOGISTICS Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro MSLOGISTICS Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 10. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 357028 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 11957573 | |
Jméno: | MSLOGISTICS Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.10.2021 |
Zapsána dne: | 21.10.2021 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.10.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U dubu 691/48, Praha 14700, Česká republika | 21.10.2021 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.10.2021 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 21.10.2021 |
jednatel | Svatomír Moc |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2024 |
Adresa | Malá 168, 47124 Mimoň |
jednatel | Svatomír Moc |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2023 do 25.1.2024 |
Adresa | Čs. armády 601/23, 16000 Praha |
jednatel | Svatomír Moc |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2023 do 22.12.2023 |
Adresa | Na valech 275/24, 16000 Praha |
jednatel | Svatomír Moc |
---|---|
Ve funkci | od 21.10.2021 do 10.2.2023 |
Adresa | Malá 168, 47124 Mimoň |
IČO: | 11957573 |
---|---|
Firma: | MSLOGISTICS Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 10. 2021 |
Sídlo: | U dubu 691/48, Praha 14700 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Silniční nákladní doprava |