KANOS, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KANOS, spol. s r.o. (13644530) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Novoveská 281/20, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 1. 1991 a je stále aktivní. KANOS, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KANOS, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KANOS, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 8. 1. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 239 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 13644530 | |
Jméno: | KANOS, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.1.1991 |
Zapsána dne: | 8.1.1991 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.8.2014 | |
Základní jmění: 166.000,- Kčs | 29.5.1992 - 6.1.1994 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Jaroslav Kaleta 57.000,- Kčs ing. Josef Nový 32.000,- Kčs ing. Oldřich Svoboda 37.000,- Kčs ing. Vladimír Koudelka 20.000,- Kčs Petr Svoboda 20.000,- Kčs | 29.5.1992 - 6.1.1994 | |
Výše vkladu jednotlivých společníků: Jaroslav Kaleta 40.000,--Kčs Ing. Josef Nový 20.000,--Kčs Ing. Oldřich Svobody 40.000,--Kčs | 3.10.1991 - 29.5.1992 | |
Zastupování: Společnost zastupuje předseda správní rady - Jaroslav Kaleta a spolu s ním vždy jeden ze dvou jednatelů a to ve všech věcech. Jednateli společnosti jsou Ing. Josef Nový a Ing. Oldřich Svoboda. Jmenovaní také za společnost podepisují a to tak, že za vytištěný nebo strojem napsaný název obchodní společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady a vždy jeden z jednatelů. | 3.10.1991 - 6.1.1994 | |
Zastupování: Společnost zastupuje předseda správní rady - Ing. Jan Soukal a spolu s ním vždy jeden ze dvou jednatelů a to ve všech věcech. Jednateli společnosti jsou Ing. Josef Nový a Ing. Oldřich Svoboda. Jmenovaní také za společnost podepisují a to tak, že za vytištěný nebo strojem napsaný název obchodní společnosti připojí svůj podpis předseda správní rady a vždy jeden z jednatelů. | 8.1.1991 - 3.10.1991 | |
Výše vkladu jednotlivých společníků: 20.000,--Kčs | 8.1.1991 - 3.10.1991 | |
Kmenové jmění společnosti: 100.000,--Kčs | 8.1.1991 - 29.5.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 05.12.90 | 8.1.1991 - 6.1.1994 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.1.1995 | |
Základní kapitál | 166 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.1.1994 - 6.1.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novoveská 281/20, Ostrava 70900, Česká republika | 18.3.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Novoveská 281 , Ostrava - Mar. Hory 70900, Česká republika | 13.2.2003 - 6.12.2007 |
Adresa: | Novoveská 281 , Ostrava - Mar. Hory , Česká republika | 11.1.1994 - 13.2.2003 |
Adresa: | Novoveská 281, Slezská Ostrava , Česká republika | 6.1.1994 - 11.1.1994 |
Adresa: | Skalacká 9/665, Slezská Ostrava , Česká republika | 8.1.1991 - 6.1.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 18.3.2014 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 18.3.2014 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 18.3.2014 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 18.3.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.3.2014 |
Zámečnictví, nástrojářství | 18.3.2014 |
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici | 13.2.2003 - 18.3.2014 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 13.2.2003 - 18.3.2014 |
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů | 13.2.2003 - 18.3.2014 |
provozování cestovní agentury | 29.5.2002 - 6.12.2007 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 29.5.2002 - 18.3.2014 |
cestovní kancelář | 17.4.2000 - 29.5.2002 |
provozování tělovýchovných zařízení | 16.9.1996 - 13.2.2003 |
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích | 17.7.1995 - 18.3.2014 |
silniční motorová doprava | 6.1.1995 - 18.3.2014 |
montáž, opravy a údržba vyhr. elektrických zař. a rozvaděčů NN | 6.1.1994 - 13.2.2003 |
elektroinstalatérství | 6.1.1994 - 13.2.2003 |
revize el. zařízení | 6.1.1994 - 13.2.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.1.1994 - 18.3.2014 |
projektování el. zařízení | 6.1.1994 - 18.3.2014 |
zámečnictví | 6.1.1994 - 18.3.2014 |
stavitel (provádění jednoduchých staveb a subdodávek) | 6.1.1994 - 18.3.2014 |
hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu projekce a realizace | 6.1.1994 - 18.3.2014 |
v/ činnost hornická a činnosti prováděné hornickým způsobem | 28.1.1992 - 6.1.1994 |
a/ činnost obchodní a odbytová b/ činnost poradenská - účetnictví a revizní c/ projekční činnost - elektro, hornictví d/ práce a výroba zámečnická e/ provádění tepelných izolací f/ opravy a údržba vzduchotechnických zařízení g/ poradenská činnost - elektromontážní práce h/ činnost poradenská a zprostředkovatelská v energetice a hornictví i/ práce vodoinstalatérské, železářské, autoelektrikářské j/ služby motoristům | 8.1.1991 - 6.1.1994 |
k/ sponsoring l/ racionalizace spotřeby energie a energetického hospodářství m/ výroba stavebních prvků a materiálů n/ opravy elektrospotřebičů o/ zkoušení funkce elektropřístrojů p/ elektroinstalace - vnitřní rozvody r/ práce elektromontážní s/ revize-elektro t/ revize, instalace a opravy bleskovodů u/ činnost inženýrská pro energetiku | 8.1.1991 - 6.1.1994 |
Jednatel | Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2014 |
Adresa | Souhradská 10/3, 72527 Ostrava |
Jednatel | Ing. Oldřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2014 |
Adresa | Krásnopolská 321/13, 70800 Ostrava |
jednatel | Tomáš Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2016 |
Adresa | Karla Svobody 250/9a, 72527 Ostrava |
jednatel | Ing. Oldřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2001 do 18.3.2014 |
Adresa | Krásnopolská 321, Ostrava-Pustkovec |
jednatel | Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2007 do 18.3.2014 |
Adresa | Souhradská 10/3, 72527 Ostrava |
jednatel | Ing. Oldřich Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.1994 do 11.4.2001 |
Adresa | O. Synka 1844 , Ostrava 4 |
společník | Jaroslav Kaleta ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1991 do 6.1.1994 |
Adresa | K boru 9 , Hlučín, Darkovičky |
společník | Ing. Josef Nový, Ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1991 do 6.1.1994 |
Adresa | Skalacká 9/665, Slezská Ostrava |
společník | Ing. Oldřich Svoboda, Ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1991 do 6.1.1994 |
Adresa | O. Synka 1844 , Ostrava 4 |
společník | Petr Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 6.1.1994 |
Adresa | Vítkovická 16 , Ostrava 1 |
společník | ing. Vladimír Koudelka |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1992 do 6.1.1994 |
Adresa | Slavíkova 4407 , Ostrava - Poruba |
společník | Ing. Vlastimil Kudláček, Ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1991 do 3.10.1991 |
Adresa | Mitušova 37 , Ostrava 3 |
společník | Ing. Jan Soukal, Ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.1991 do 3.10.1991 |
Adresa | Korunní 36 , Ostrava-Mar. Hory |
IČO (identifikační číslo): | 13644530 |
---|---|
Jméno: | KANOS, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 22 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Novoveská 281/20, Ostrava 70900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1994 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 19. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 22. 11. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 22. 8. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 5. 6. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 22. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 10. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 10. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 10. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 7. 1994 |
Zánik oprávnění | 7. 4. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 9. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Svoboda |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oldřich Svoboda |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Petřík |
IČO: | 13644530 |
---|---|
Firma: | KANOS, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 10. 1991 |
Sídlo: | Novoveská 281/20, Ostrava 70900 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Provozování sportovních zařízení |