HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář (27203182) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na příkopě 583/15, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 2004 HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 12. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 166573 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27203182 | |
Jméno: | HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.7.2010 |
Zapsána dne: | 20.12.2004 | |
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2022 došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení sloučením. Odštěpená část jmění společnosti HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář, se v rozsahu schváleného projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 19.5.2022 sloučila se jměním společnosti KALUZIK ADVISORY s.r.o. se sídlem Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 140 45 460; rozhodný den 1.1.2022. | 1.7.2022 | |
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 30.4.2021 došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení sloučením. Odštěpená část jmění společnosti HKDW Legal s.r.o., advokátní kancelář, se v rozsahu schváleného projektu rozdělení formou odštěpení sloučením z e dne 25.3.2021 sloučila se jměním společnosti WENZL NS s.r.o. se sídlem Na příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09715967; rozhodný den 1.1.2021. | 1.5.2021 | |
Společnost Hrazdira Kalužík Douděra Wenzl v.o.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, identifikační číslo 272 03 182, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 50770 změnila právní formu na společnost s r učením omezeným s obchodní firmou HKDW Legal s.r.o., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166573. | 1.7.2010 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2022 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.5.2021 - 1.7.2022 | |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.2010 - 1.5.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Příkopě 583/15, Praha 11000, Česká republika | 17.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Na Příkopě 583/15, Praha 1 11000, Česká republika | 1.7.2010 - 17.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování právních služeb v souladu se zákonem o advokacii | 20.12.2004 |
jednatel | JUDr. Jan Holásek LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2021 |
Adresa | Zámeček 638/21, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Mgr. Lukáš Nývlt |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2017 |
Adresa | Školní 2094, 25228 Černošice |
jednatel | Mgr. Jan Hrazdira |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2020 |
Adresa | Šmeralova 297/13, 17000 Praha |
jednatel | Mgr. Jaromír Kalužík LL.M. |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2021 do 1.7.2022 |
Adresa | Lupáčova 891/7, 13000 Praha |
jednatel | Mgr. Pavel Wenzl |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2018 do 11.5.2021 |
Adresa | Na výspě 1823/60, 14700 Praha |
jednatel | Mgr. Jaromír Kalužík |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 11.5.2021 |
Adresa | Lupáčova 891/7, 13000 Praha |
jednatel | Mgr. Jan Hrazdira |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2015 do 28.5.2020 |
Adresa | Terronská 656/45, 16000 Praha |
jednatel | Mgr. Libor Douděra |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2010 do 3.1.2019 |
Adresa | Jirečkova 1011/7, 17000 Praha 7 |
jednatel | Mgr. Pavel Wenzl |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 17.3.2018 |
Adresa | Merhoutova 1386/1, 14800 Praha |
jednatel | Mgr. Pavel Wenzl |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 do 17.3.2018 |
Adresa | Merhoutova 1386/1, 14800 Praha |
jednatel | Mgr. Pavel Wenzl |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2010 do 29.11.2015 |
Adresa | Merhoutova 1386/1, 14800 Praha 4 |
jednatel | Mgr. Jaromír Kalužík |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2010 do 11.11.2015 |
Adresa | Lupáčova 891/7, 13000 Praha 3 |
jednatel | Mgr. Jan Hrazdira |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2010 do 13.3.2015 |
Adresa | Na Hřebenkách 2776/76, 15000 Praha 5 |
Mgr. Jan Hrazdira | |
Ve funkci | od 20.12.2004 do 1.7.2010 |
Adresa | Na Hřebenkách 76, Praha 5 |
Mgr. Libor Douděra | |
Ve funkci | od 20.12.2004 do 1.7.2010 |
Adresa | Jirečkova 7, 17000 Praha 7 |
Mgr. Jaromír Kalužík | |
Ve funkci | od 25.7.2006 do 1.7.2010 |
Adresa | Lupáčova 891/7, 13000 Praha 3 |
Mgr. Pavel Wenzl | |
Ve funkci | od 28.1.2008 do 1.7.2010 |
Adresa | Merhoutova 1386/1, 14800 Praha 4 |
Mgr. Pavel Wenzl | |
Ve funkci | od 20.12.2004 do 28.1.2008 |
Adresa | U Blaženky 31, 15000 Praha 5 |
Mgr. Jaromír Kalužík | |
Ve funkci | od 20.12.2004 do 25.7.2006 |
Adresa | Záhřebská 264/9, Praha 2 |
Mgr. Jaromír Kalužník | |
Ve funkci | od 20.12.2004 do 20.12.2004 |
Adresa | Záhřebská 264/9, Praha 2 |
IČO: | 27203182 |
---|---|
Firma: | HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 12. 2004 |
Sídlo: | Na příkopě 583/15, Praha 11000 |
---|
Právní činnosti |