Mgr. Veronika Pejcharová, advokátka
|
01088840
|
11.9.2012 |
JUDr. Iveta Konířová, advokátka
|
01173391
|
1.11.2012 |
Logis Solutions s.r.o.
|
01557190
|
4.4.2013 |
Mgr. MICHAELA KOČÍKOVÁ, advokátka
|
02159791
|
18.10.2013 |
Spravedlivá věc Praha s.r.o.
|
02247631
|
15.11.2013 |
AMT - The Association for Manufactoring Technology AMT - Central European Office
|
02480417
|
20.9.1999 |
Mgr. JIŘÍ MALÝ, advokát
|
03660435
|
8.1.2015 |
BSCC s.r.o. v likvidaci
|
03879917
|
11.3.2015 |
JUDr. MICHAL BOŽEK, advokát
|
04190831
|
1.8.2015 |
Mgr. PAVLA ŠKODOVÁ, advokát
|
04196236
|
17.7.2015 |
Terra dietro tappo, s.r.o. v likvidaci
|
04410181
|
25.9.2015 - 14.8.2020
|
DOMY POD LÍPOU s.r.o.
|
04542860
|
6.11.2015 |
Mgr. Bc. BARBORA RŮŽIČKOVÁ, advokát
|
04661486
|
13.1.2016 |
PERFECT MOOD a.s.
|
04787030
|
5.2.2016 |
JUDr. KAROLINA BOUČKOVÁ, advokátka
|
04809700
|
9.3.2016 |
Mgr. LUCIE ONDRÁČKOVÁ, advokátka
|
04848683
|
9.3.2016 |
Vortex Entertainment s.r.o.
|
05005591
|
25.4.2016 |
Mgr. FILIP HRON, advokát
|
05017378
|
4.5.2016 |
Mgr. Bc. ONDŘEJ ŘÍHA, LL.M., advokát
|
05018412
|
27.4.2016 |
Mgr. ZUZANA PEJCHALOVÁ, advokát
|
05417996
|
5.10.2016 |
Jan Procházka, advokátní kancelář
|
05418151
|
5.10.2016 |
Mgr. Josef Pavel, advokát
|
05448727
|
3.10.2016 |
STONE CORE INVESTMENT a.s.
|
05535760
|
3.11.2016 |
Offices Unlimited s.r.o.
|
05822262
|
16.2.2017 |
Walker Services s.r.o.
|
06418716
|
7.9.2017 |
ACS Trust, a.s.
|
06541577
|
20.10.2017 |
Mother s.r.o.
|
06697658
|
19.12.2017 |
Rock and Real Estate a.s.
|
07170394
|
30.5.2018 |
Locolab s.r.o.
|
07229160
|
25.6.2018 |
Viper Capital, a.s.
|
07715919
|
11.12.2018 |
Pozemky Pepř s.r.o.
|
07737670
|
27.12.2018 |
Mgr. Michaela Růžková, advokátka
|
07932103
|
1.4.2019 |
DBI IT Czech Republic s.r.o.
|
08564817
|
1.10.2019 |
Heimstaden Bostad Invest s.r.o.
|
08682658
|
11.11.2019 |
Mgr. Martina Waliczková, advokátka
|
08814856
|
15.1.2020 |
Heimstaden Group Czech s.r.o.
|
08824410
|
7.1.2020 |
RampWay s.r.o.
|
09566724
|
2.10.2020 |
PROCHÁZKA FAMILY BUSINESS s.r.o.
|
09595635
|
12.10.2020 |
Procházka s.r.o., advokátní kancelář
|
09633481
|
26.10.2020 |
NOVÁ KVĚTNICE s.r.o.
|
09761331
|
17.12.2020 |
Mgr. Roman Norek, advokát
|
10779566
|
12.5.2021 |
Heimstaden Czech Prague s.r.o.
|
10833587
|
6.5.2021 |
Bird & Bird IP Services s.r.o.
|
10833927
|
6.5.2021 |
První česká energie a.s.
|
10899731
|
15.6.2021 |
Zapsaný spolek KORUNA, z.s.
|
11810041
|
2.9.2021 |
Zámiška Miroslav, JUDr., advokát
|
12830101
|
26.9.1990 |
AIT Worldwide Logistics Czech Republic s.r.o.
|
17093856
|
28.4.2022 |
Triatleta fund SICAV, a.s.
|
17378460
|
29.7.2022 |
Mgr. Marek Cupka, advokát
|
17651743
|
9.11.2022 |
HKDW SPV4 s.r.o.
|
17702810
|
11.11.2022 |
HKDW SPV5 s.r.o.
|
17703140
|
11.11.2022 |
Heimstaden Czech Invest s.r.o.
|
19431783
|
12.6.2023 |
Terraverse, s.r.o.
|
19610076
|
10.8.2023 |
Bytegarden s.r.o.
|
19670419
|
1.9.2023 |
Classis Motor s.r.o.
|
19765304
|
26.9.2023 |
SigmaCare Innovations s.r.o.
|
21269998
|
20.2.2024 |
ENRESS International SE
|
21313695
|
29.2.2024 |
Pangolin Software s.r.o.
|
21361665
|
13.3.2024 |
LJF Investments s.r.o.
|
21424861
|
2.4.2024 |
Little Red s.r.o.
|
21792461
|
4.7.2024 |
Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o.
|
24281867
|
15.3.2012 |
DERYMORE a.s.
|
24311294
|
12.6.2012 |
Horizon Fuel Cell Europe s.r.o.
|
24840220
|
22.4.2011 |
ZERODESIGN, spol. s r.o. v likvidaci
|
25086928
|
29.10.1996 |
MaProCon, spol. s r.o. v likvidaci
|
25136771
|
13.6.1997 - 3.5.2018
|
Pflasterbau O.Brach s.r.o.
|
26198908
|
11.9.2000 |
Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.
|
26671395
|
12.7.2004 |
POUN
|
26677997
|
25.10.2004 |
CLC Integrated Customer Care Solutions, s.r.o. v likvidaci
|
26694891
|
29.4.2002 - 28.8.2015
|
Carriente, a.s. "^v likvidaci"^
|
26713390
|
17.7.2002 - 18.8.2018
|
AIRCONNECT Solutions Limited - organizační složka
|
26729482
|
16.10.2002 |
Angel Investor Association
|
26986884
|
7.1.2005 |
Third Millenium Fund
|
26986906
|
13.1.2005 |
WILTZER s.r.o.
|
27099091
|
3.11.2003 |
e-book dimension s.r.o.
|
27108741
|
8.1.2004 |
Second Foundation Europe s.r.o. v likvidaci
|
27157652
|
15.6.2004 |
POUN s.r.o. v likvidaci
|
27161510
|
1.7.2004 - 3.10.2018
|
Lisotty, s.r.o. v likvidaci
|
27161617
|
1.7.2004 - 24.11.2020
|
CZ International Trade, s.r.o. v likvidaci
|
27163351
|
14.7.2004 - 7.4.2020
|
World Hotel Links ,s.r.o.
|
27168492
|
9.8.2004 |
HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář
|
27203182
|
20.12.2004 |
BAERING s.r.o.
|
27376419
|
26.9.2005 - 27.2.2019
|
Kaisa Investment, s.r.o.
|
27397025
|
24.11.2005 |
CBE ČR a.s.
|
27652599
|
26.1.2007 |
Pařížská, calle de Paris, s.r.o. v likvidaci
|
27891089
|
9.5.2007 |
Mataro Inversions, s.r.o. v likvidaci
|
27919595
|
28.6.2007 |
Padre Mendez, s.r.o. "^v likvidaci"^
|
27921603
|
4.7.2007 - 15.12.2016
|
AC FLOREN a.s. v likvidaci
|
28191455
|
29.11.2007 - 18.10.2017
|
VR_MUSASHI UNLIMITED s.r.o.
|
28194331
|
28.11.2007 |
Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář
|
28443195
|
8.8.2008 |
Baering Technologies a.s.
|
28958080
|
8.9.2009 - 3.9.2019
|
ČESKÝ FLOREN a.s. v likvidaci
|
28962435
|
17.9.2009 - 11.8.2018
|
JUDr. Marek Dospiva
|
44704135
|
15.4.1992 |
PERFECT LEASING s.r.o. v likvidaci
|
64943798
|
12.1.1996 - 30.6.2021
|
MANAGEMENT INTERNATIONAL CZ ,spol. s r.o. v likvidaci
|
65414063
|
23.4.1996 - 12.4.2018
|
Vilém Basovníček
|
66048869
|
24.2.1997 |
Scholz František, JUDr.
|
66222494
|
1.1.1995 |
Holásek Jan, JUDr., advokát
|
66246920
|
1.7.2000 |
Sagál Ivan, Mgr.
|
66247748
|
1.1.2001 |
Hrazdira Jan, Mgr., advokát
|
66248078
|
1.1.2001 |
Milotová Miloslava, Mgr., advokát
|
66250005
|
1.10.2001 |
JUDr. Kateřina Floriánová, advokátní kancelář
|
66255775
|
1.7.2003 |
Švecová Denisa, Mgr., advokát
|
67723349
|
29.4.2002 |
JUDr. Petr Malý, advokát
|
69492948
|
25.6.2001 |
JUDr. Barbora Bumanová, advokátka
|
71312579
|
7.2.2005 |
Mgr. JAN KONÍŘ, advokát
|
71323813
|
1.12.2004 |
Nývlt Lukáš, Mgr., advokát
|
71329854
|
1.11.2004 |
York Richard Gordon
|
71334165
|
12.9.2005 |
Mgr. Daniela Opletalová, advokát
|
71346058
|
15.1.2010 |
Mgr. Ján Gajan, advokátní kancelář
|
71346864
|
19.1.2010 |
Mgr. Zuzana Slováková, LL.M., advokátka
|
71347461
|
6.11.2009 |
Nyč Vladimír, Mgr., advokát
|
71465308
|
20.4.2007 |
Mgr. Michal Dejmek, advokát
|
71469257
|
18.4.2008 |
DR Jiri Jäger, advokát
|
71470981
|
10.7.2008 |
BHS Fund II. - podfond BHS Private Equity Fund
|
71508503
|
30.3.2015 |
Chloupek Vojtěch, Mgr., advokát
|
72527641
|
5.2.2003 |
Mgr. Andrea Zátková, advokátka
|
73629707
|
1.8.2011 |
JUDr. Kateřina Polerecká, advokátka
|
73904929
|
21.2.2005 |
Mgr. Andrej Dubina, advokát
|
87950243
|
22.6.2011 |