FINERIS s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FINERIS s.r.o. "^v likvidaci"^ (25823434) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vodárenská 618, 72526 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 10. 1998 a je stále aktivní. FINERIS s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FINERIS s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FINERIS s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 10. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19439 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25823434 | |
Jméno: | FINERIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.10.1998 |
Zapsána dne: | 22.10.1998 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.5.2018, č.j. 28 Cm 72/2018-9, které nabylo právní moci dne 20.6.2018, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 16.7.2018 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.10.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vodárenská 618, Ostrava 72526, Česká republika | 21.2.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Vodárenská č.p. 618, Ostrava - Krásné Pole 72526, Česká republika | 22.12.2001 - 21.2.2018 |
Adresa: | Krakovská 20, Ostrava-Hrabůvka 70030, Česká republika | 22.10.1998 - 22.12.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 22.12.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 22.10.1998 |
zprostředkování | 22.10.1998 |
jednatel | Ing. Tomáš Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 |
Adresa | Vodárenská 618, 72526 Ostrava |
jednatel | Ing. Tomáš Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2018 |
Adresa | Podolí 892/11a, 71200 Ostrava |
jednatel | Ing. Tomáš Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 11.8.2018 |
Adresa | Vodárenská 618, 72526 Ostrava |
jednatel | Ing. Tomáš Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2001 do 20.11.2015 |
Adresa | Vodárenská č.p. 618, 72526 Ostrava-Krásné Pole |
jednatel | Ing. Tomáš Petřík |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1998 do 22.12.2001 |
Adresa | Krakovská 20, 70030 Ostrava-Hrabůvka |
jednatel | Ing. Přemysl Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1999 do 22.12.2001 |
Adresa | Drůbeží 15, 70030 Ostrava-Výškovice |
jednatel | Ing. František Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.1998 do 1.4.1999 |
Adresa | Samaritánská 39, 70030 Ostrava-Zábřeh |
IČO (identifikační číslo): | 25823434 |
---|---|
Jméno: | FINERIS s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 10. 1998 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Vodárenská 618, Ostrava 72526 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 9. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 10. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Petřík |
---|
IČO: | 25823434 |
---|---|
Firma: | FINERIS s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Krásné Pole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 10. 1998 |
Sídlo: | Vodárenská 618, Ostrava 72526 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |