ZO OS UNIOS SBD Slovácko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZO OS UNIOS SBD Slovácko (61704083) je Odborová organizace. Sídlí na adrese Průmyslová 1144, 68601 Uherské Hradiště. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 ZO OS UNIOS SBD Slovácko má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZO OS UNIOS SBD Slovácko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZO OS UNIOS SBD Slovácko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 24631 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61704083 | |
Jméno: | ZO OS UNIOS, Slovácko, stavební bytové družstvo | |
Právní forma: | Odborová organizace | 1.1.2018 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Odborová organizace je pobočnou odborovou organizací Odborového svazu UNIOS, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha, PSČ 130 00, IČO 00006068 a její postavení a postavení jsou dány Stanovami Odborového svazu UNIOS schválenými odborovým sjezdem dne 20. 5. 2022. Stanovy jsou již uložené ve sbírce listin veřejného rejstříku. | 4.2.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Průmyslová 1144, Uherské Hradiště 68601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Jiří Petratur |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2023 |
Adresa | 171, 68723 Ostrožská Lhota |
místopředseda | Emilie Kučerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2023 |
Adresa | Na Nivách 576, 68605 Uherské Hradiště |
hospodář | Dagmar Keglerová |
---|---|
Ve funkci | od 4.2.2023 |
Adresa | Úprkova 1809, 68603 Staré Město |
člen | Dagmar Keglerová |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.2021 do 4.2.2023 |
Adresa | Úprkova 1809, 68603 Staré Město |
předseda | Hana Frolková |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2019 do 4.2.2023 |
Adresa | Sídliště 816, 68724 Uherský Ostroh |
místopředseda | Michaela Nygrýnová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2019 do 4.2.2023 |
Adresa | Jana Nerudy 1315, 69801 Veselí nad Moravou |
člen | Dagmar Keglerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2019 do 11.6.2021 |
Adresa | Tönisvorst 2179, 68603 Staré Město |
IČO: | 61704083 |
---|---|
Firma: | ZO OS UNIOS SBD Slovácko |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Uherské Hradiště |
Základní územní jednotka: | Uherské Hradiště |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 3. 1994 |
Sídlo: | Průmyslová 1144, Uherské Hradiště 68601 |
---|
Činnosti odborových svazů |