ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí, " v likvidaci " má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí, " v likvidaci " (62334514) je Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. Sídlí na adrese Sokolská 489/20, 75701 Valašské Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2016 ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí, " v likvidaci " má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí, " v likvidaci " nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí, " v likvidaci " na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 66149 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62334514 | |
Jméno: | ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí | |
Právní forma: | Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů | 29.6.2016 1.1.2018 |
Zapsána dne: | 29.6.2016 | |
Právní důvod zrušení odborové organizace: Rozhodnutím Členské schůze odborové organizace ze dne 5. 3. 2024 bylo rozhodnuto o zrušení ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí a vstupu do likvidace ke dni 1. 4. 2024. Rovněž bylo rozhodnuto o jmenování likvidátora. | 26.4.2024 | |
Likvidátor tímto vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky do likvidace ve lhůtě, která činí 3 měsíce a dva týdny a počíná běžet ode dne následujícího po zveřejnění zápisu vstupu odborové organizace do likvidace, a to u likvidátora na jeho adrese nebo na adrese OS UNIOS, Táboritská 1000/23, 13000 Praha 3 - Žižkov | 26.4.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokolská 489/20, Valašské Meziříčí 75701, Česká republika | 27.11.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Sokolská 540/18, Valašské Meziříčí 75701, Česká republika | 29.6.2016 - 27.11.2020 |
Předseda | Petra Kovařčíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 |
Adresa | 56, 75641 Lešná |
Člen | Kateřina Pšenicová |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 |
Adresa | 408, 75651 Zašová |
Člen | Šárka Plšková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2023 |
Adresa | 371, 75624 Bystřička |
Předseda | Jana Kohutová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 5.7.2023 |
Adresa | Pod Hůrkou 746, 75654 Zubří |
Člen výboru | Petra Kovařčíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 5.7.2023 |
Adresa | 56, 75641 Lešná |
Člen výboru | Kateřina Pšenicová |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2020 do 5.7.2023 |
Adresa | 408, 75651 Zašová |
IČO: | 62334514 |
---|---|
Firma: | ZO OS UNIOS SBD Valašské Meziříčí, " v likvidaci " |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Valašské Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 26. 5. 1995 |
Sídlo: | Sokolská 489/20, Valašské Meziříčí 75701 |
---|
Činnosti odborových svazů |