ZO OS UNIOS JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZO OS UNIOS JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., v likvidaci (70098921) je Odborová organizace. Sídlí na adrese Křižíkova 148/34, 18600 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 ZO OS UNIOS JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZO OS UNIOS JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZO OS UNIOS JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 58297 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70098921 | |
Jméno: | ZO OS UNIOS JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Odborová organizace | 1.1.2018 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Likvidátor tímto vyzývá věřitele, aby přihlásili své pohledávky do likvidace ve lhůtě, která činí 3 měsíce a dva týdny a počíná běžet ode dne následujícího po zveřejnění zápisu vstupu odborové organizace do likvidace, a to u likvidátora na adrese OS UNIOS, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3. | 24.2.2024 | |
Odborová organizace usnesením členské schůze ze dne 22. 12. 2023 rozhodla o ukončení činnosti a vstupu do likvidace ke dni 31. 12. 2023. | 24.2.2024 | |
Odborová organizace je pobočnou odborovou organizací Odborového svazu UNIOS (OS UNIOS), IČO 00006068 se sídlem Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3 a přijala a řídí se stanovami OS UNIOS. | 24.2.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křižíkova 148/34, Praha 18600, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Michal Fišer |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 |
Adresa | Jiráskova 472, 25601 Benešov |
člen | Martin Zápotočný |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 |
Adresa | Kladenská 136, 26101 Příbram |
místopředseda | Jiří Žemlička |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2020 do 24.2.2023 |
Adresa | Zdařilá 839/4, 14000 Praha |
předseda | Richard Korda |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 do 15.5.2020 |
Adresa | Smetanova 958, 27713 Kostelec nad Labem |
místopředseda | Břetislav Hrabák |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2019 do 15.5.2020 |
Adresa | Dunovského 412/24, 14900 Praha |
IČO: | 70098921 |
---|---|
Firma: | ZO OS UNIOS JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 5. 1998 |
Sídlo: | Křižíkova 148/34, Praha 18600 |
---|
Činnosti odborových svazů |