ZO OS STAVBA ČR, při SŠ Liberec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZO OS STAVBA ČR, při SŠ Liberec (41326598) je Odborová organizace. Sídlí na adrese Letná 90/30, 46001 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 ZO OS STAVBA ČR, při SŠ Liberec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZO OS STAVBA ČR, při SŠ Liberec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZO OS STAVBA ČR, při SŠ Liberec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 56242 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41326598 | |
Jméno: | ZO OS STAVBA ČR, při SŠ Liberec | |
Právní forma: | Odborová organizace | 1.1.2018 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Letná 90/30, Liberec 46001, Česká republika | 27.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Truhlářská 360/3, Liberec 46001, Česká republika | 1.1.2014 - 27.5.2023 |
předseda VZO | Jindřich Fofoňka |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | 26, 28601 Vodranty |
místopředseda VZO | Miloš Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2024 |
Adresa | Červené Vršky 1594, 25601 Benešov |
hospodář VZO | Jiří Gdula |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2022 |
Adresa | V Kopečkách 398, 46303 Stráž nad Nisou |
předseda VZO | Vladimír Gruncl |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | Heliova 537/5, 46001 Liberec |
místopředseda VZO | Lubomír Fulka |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | Truhlářská 360/3, 46001 Liberec |
člen VZO | Vítězslav Buchar |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | Vlnařská 837/3, 46006 Liberec |
člen VZO | Milan Svědík |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2022 do 15.2.2024 |
Adresa | Luční 1009/18, 46001 Liberec |
hospodář VZO | Jiří Gdula |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2021 do 24.3.2022 |
Adresa | V Kopečkách 398, 46303 Stráž nad Nisou |
IČO: | 41326598 |
---|---|
Firma: | ZO OS STAVBA ČR, při SŠ Liberec |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 7. 1991 |
Sídlo: | Letná 90/30, Liberec 46001 |
---|
Činnosti odborových svazů |