ZO OS KOVO TOYOTA KRUPKA má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZO OS KOVO TOYOTA KRUPKA (05166365) je Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. Sídlí na adrese Průmyslová 92, 41742 Krupka. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2016 ZO OS KOVO TOYOTA KRUPKA má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZO OS KOVO TOYOTA KRUPKA nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZO OS KOVO TOYOTA KRUPKA na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 11096 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05166365 | |
Jméno: | ZO OS KOVO TOYOTA KRUPKA | |
Právní forma: | Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů | 15.6.2016 |
Zapsána dne: | 15.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Průmyslová 92, Krupka 41742, Česká republika | 27.1.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 15, Krupka 41741, Česká republika | 15.6.2016 - 27.1.2023 |
předseda ZO | Jan Lopaczuk |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | Skupova 1255, 41501 Teplice |
hospodář ZO | Otakar Mjalovský |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 |
Adresa | Francouzská 1894/16, 41501 Teplice |
místopředseda ZO | Radek Bust |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2022 do 27.1.2023 |
Adresa | 15, 41741 Krupka |
předseda ZO | Radek Bust |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | 15, 41741 Krupka |
místopředseda ZO | Otto Dřevěný |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | Unčínská 1555/6, 41501 Teplice |
hospodář ZO | Otakar Mjalovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | Francouzská 1894/16, 41501 Teplice |
člen VZO | Petr Jan Janovský |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | Horská 536/28, 41741 Krupka |
člen VZO | Jindřiška Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2021 do 31.8.2022 |
Adresa | Antonína Sochora 1306/11, 41501 Teplice |
člen VZO | Jindřiška Slabá |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.2021 do 5.9.2021 |
Adresa | Svojsíkova 2298/1, 41501 Teplice |
IČO: | 05166365 |
---|---|
Firma: | ZO OS KOVO TOYOTA KRUPKA |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Krupka |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 6. 2016 |
Sídlo: | Průmyslová 92, Krupka 41742 |
---|
Činnosti odborových svazů |