ZO OS KOVO Linde Pohony má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZO OS KOVO Linde Pohony (05888646) je Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Sídlí na adrese Tovární 118, 38101 Český Krumlov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 3. 2017 ZO OS KOVO Linde Pohony má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZO OS KOVO Linde Pohony nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZO OS KOVO Linde Pohony na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 7. 3. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7236 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05888646 | |
Jméno: | Nezávislá odborová organizace Linde Pohony s.r.o. | |
Právní forma: | Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů | 7.3.2017 |
Zapsána dne: | 7.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 118, Český Krumlov 38101, Česká republika | 7.3.2017 |
---|
Předseda | Jana Štrobová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | 189, 38203 Křemže |
Hospodář | Jana Lustová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | Tichá 125, 38101 Český Krumlov |
Člen výboru ZO | Jiří Švarc |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2024 |
Adresa | 88, 38203 Nová Ves |
Předseda | Mgr. Jana Štrobová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2021 do 4.7.2023 |
Adresa | 189, 38203 Křemže |
Místopředseda | Miroslav Hrubeš |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2021 do 4.7.2023 |
Adresa | Urbinská 143, 38101 Český Krumlov |
Místopředseda | Vladislav Oplt |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2021 do 3.3.2023 |
Adresa | Školní 236, 38211 Větřní |
Předseda | Petr Tichý |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 do 22.6.2021 |
Adresa | U Stromovky 54, 38101 Český Krumlov |
místopředseda | Mgr. Jana Štrobová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2021 do 22.6.2021 |
Adresa | 189, 38203 Křemže |
místopředseda | Mgr. Jana Nodesová Dominová |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 do 4.5.2021 |
Adresa | 189, 38203 Křemže |
Místopředseda | Michal Maistryszin |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 do 4.4.2020 |
Adresa | 65, 38232 Mojné |
IČO: | 05888646 |
---|---|
Firma: | ZO OS KOVO Linde Pohony |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Český Krumlov |
Základní územní jednotka: | Český Krumlov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 3. 2017 |
Sídlo: | Tovární 118, Český Krumlov 38101 |
---|
Činnosti odborových svazů |