ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. (46960031) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Letiště 1618, 76502 Otrokovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 6. 1992 a je stále aktivní. ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 11. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6201 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46960031 | |
Jméno: | ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.6.1992 |
Zapsána dne: | 11.6.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 17.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 17.9.2014 | |
Právní forma společnosti : společnost s ručením omezeným | 11.6.1992 - 21.6.1994 | |
Výše vkladu společníků : - Ivo Košut Kčs 35 000,-, splaceno 17 500,- Kčs - ing. Zdeněk Hlobil Kčs 35 000,-, splaceno 17 500,- Kčs - ing. Milan Sančař Kčs 35 000,-, splaceno 17 500,- Kčs | 11.6.1992 - 21.6.1994 | |
Způsob zastupování : k názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z jednatelů. | 11.6.1992 - 21.6.1994 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.9.2014 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.2000 - 17.9.2014 | |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.6.1992 - 10.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Letiště 1618, Otrokovice 76502, Česká republika | 17.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Letiště 1618, Otrokovice 2 76502, Česká republika | 4.1.2000 - 17.9.2014 |
Adresa: | Nádražní 1391, Otrokovice , Česká republika | 11.6.1992 - 4.1.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.9.2014 |
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 4.1.2000 - 17.9.2014 |
vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky | 4.1.2000 - 17.9.2014 |
- nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej - letecká doprava a leteckí práce | 11.6.1992 - 4.1.2000 |
jednatel | Ing. Milan Jančář |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2014 |
Adresa | Dr. Beneše 1601, 76361 Napajedla |
jednatel | Ing. Milan Jančář |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 |
Adresa | Díly II 3941, 76001 Zlín |
jednatel | Ing. Milan Jančář |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2014 do 4.5.2016 |
Adresa | Dr. Beneše 1601, 76361 Napajedla |
jednatel | Ing. Milan Jančář |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2005 do 17.9.2014 |
Adresa | Dr. Beneše 1601, 76361 Napajedla |
jednatel | Ing. Milan Jančář |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2002 do 12.12.2005 |
Adresa | Nádražní 1391, Otrokovice |
jednatel | Ing. Milan Jančář |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.1994 do 16.4.2002 |
Adresa | Nádražní 1391, Otrokovice |
jednatel | ing. Milan Jančař |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.1992 do 21.6.1994 |
Adresa | Nádražní 1391, Otrokovice |
jednatel | ing. Zdeněk Hlobil |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.1992 do 21.6.1994 |
Adresa | 41, Kostelec u Holešova |
jednatel | Ivo Košut |
---|---|
Ve funkci | od 11.6.1992 do 21.6.1994 |
Adresa | Vrchlického 1232, Napajedla |
IČO (identifikační číslo): | 46960031 |
---|---|
Jméno: | ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Letiště 1618, Otrokovice 76502 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 31. 3. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Jančář |
---|
IČO: | 46960031 |
---|---|
Firma: | ZLÍN-AVION SERVICE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Otrokovice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 6. 1992 |
Sídlo: | Letiště 1618, Otrokovice 76502 |
---|
Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení |
Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |