ZlaFy s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZlaFy s.r.o. (09692398) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Havlíčkova 295, 53973 Skuteč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 11. 2020 ZlaFy s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZlaFy s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZlaFy s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 11. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 46690 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09692398 | |
Jméno: | ZlaFy s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.11.2020 |
Zapsána dne: | 23.11.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.11.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Havlíčkova 295, Skuteč 53973, Česká republika | 23.11.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.11.2020 |
jednatel | Dominik Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2021 |
Adresa | Havlíčkova 295, 53973 Skuteč |
jednatel | Marek Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2022 |
Adresa | Havlíčkova 360, 53973 Skuteč |
jednatel | Pavel Zlatohlávek |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 do 13.8.2021 |
Adresa | Terezy Novákové 831, 53973 Skuteč |
jednatel | Dominik Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2020 do 27.1.2021 |
Adresa | Havlíčkova 283, 53973 Skuteč |
jednatel | Dominik Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2020 do 25.11.2020 |
Adresa | Havlíčkova 283, 53973 Skuteč |
jednatel | Pavel Zlatohlávek |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2020 do 25.11.2020 |
Adresa | Terezy Novákové 831, 53973 Skuteč |
IČO: | 09692398 |
---|---|
Firma: | ZlaFy s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Skuteč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 11. 2020 |
Sídlo: | Havlíčkova 295, Skuteč 53973 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |