ZKSS, v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZKSS, v.o.s. (62738046) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 2. 1995 a již ukončila svou činnost. ZKSS, v.o.s. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o ZKSS, v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZKSS, v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 2. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 5600 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62738046 | |
Jméno: | " ZKSS, v.o.s. " | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 10.2.1995 |
Zapsána dne: | 10.2.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jeronýmova ul. čp. 699, Louny , Česká republika | 10.2.1995 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje | 10.2.1995 |
pokrývačství | 10.2.1995 |
tesařství | 10.2.1995 |
vodoinstalatérství (včetně topenářství) | 10.2.1995 |
zednictví | 10.2.1995 |
zámečnictví | 10.2.1995 |
truhlářství | 10.2.1995 |
klempířství | 10.2.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /mimo přílohy č. 1,2 a 3 zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání/ | 10.2.1995 |
Společník | František Kaloš |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2022 |
Adresa | Studentská 1528, 43801 Žatec |
Společník | Josef Zimák |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2023 |
Adresa | Jeronýmova 699, 44001 Louny |
Společník | Josef Zimák |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1995 do 2.1.2023 |
Adresa | Jeronýmova 699, Louny |
Společník | František Kaloš |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1995 do 28.12.2022 |
Adresa | Studentská 1528, Žatec |
Společník | Václav Stehlík |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1995 do 1.4.1996 |
Adresa | Máchova 944, Louny |
Společník | Josef Svítek |
---|---|
Ve funkci | od 10.2.1995 do 8.9.1995 |
Adresa | SNP 2292, Louny |
IČO (identifikační číslo): | 62738046 |
---|---|
Jméno: | ZKSS, v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 10. 2. 1995 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 7 |
Sídlo: | Jeronýmova 699, Louny 44001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Přerušeno od | 12. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Přerušeno od | 12. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Přerušeno od | 12. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Přerušeno od | 12. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Přerušeno od | 12. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Přerušeno od | 12. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Přerušeno od | 12. 10. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1995 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | František Kaloš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Josef Zimák |
IČO: | 62738046 |
---|---|
Firma: | ZKSS, v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 2. 1995 |
Sídlo: | , Louny |
---|
Smíšené hospodářství |
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výroba zámků a kování |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Pokrývačské práce |