Život v Brdech, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Život v Brdech, s.r.o. (24161390) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Truhlářská 1520/23, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 9. 2011 a je stále aktivní. Život v Brdech, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Život v Brdech, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Život v Brdech, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 9. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 184326 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24161390 | |
Jméno: | N-STUDIO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.9.2011 |
Zapsána dne: | 23.9.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.9.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Truhlářská 1520/23, Praha 11000, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Truhlářská 1520/23, Praha 1 11000, Česká republika | 23.9.2011 - 6.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.9.2011 |
holičství, kadeřnictví | 23.9.2011 - 7.4.2020 |
Jednatel | Josef Cifrain |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2022 |
Adresa | 126, 26223 Bratkovice |
Jednatel | Václav Skoupil |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2023 |
Adresa | Dubová 72, 25169 Kunice |
jednatel | Mgr. Ivan Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2021 |
Adresa | 18, 26255 Petrovice |
jednatel | Petr Kohn |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2021 |
Adresa | Květenská 415, 26101 Příbram |
jednatel | Bc. Filip Tulák |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2020 |
Adresa | Purkyňova 754, 25264 Velké Přílepy |
Jednatel | Václav Skoupil |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2021 do 3.2.2023 |
Adresa | Na Uhlíři 304, 25101 Tehov |
jednatel | Miroslav Horníček |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2021 do 8.6.2022 |
Adresa | Vranovská 1985/10, 25101 Říčany |
Jednatel | Ing. Lubomír Nymburský |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 do 10.11.2021 |
Adresa | U Přístavu 605, 28002 Kolín |
jednatel | Natalie Petuchova |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2011 do 7.4.2020 |
Adresa | Cihlářská 642/18, 60200 Brno |
jednatel | Kiryl Piatukhou |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 7.4.2020 |
Adresa | Sadovského 2061/8, 61200 Brno |
jednatel | Kiryl Piatukhou |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2011 do 6.11.2015 |
Adresa | Sadovského 2061/8, 61200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 24161390 |
---|---|
Jméno: | Život v Brdech, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 2011 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Truhlářská 1520/23, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2011 |
Zánik oprávnění | 3. 4. 2020 |
IČO: | 24161390 |
---|---|
Firma: | Život v Brdech, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 2011 |
Sídlo: | Truhlářská 1520/23, Praha 11000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |
Sportovní činnosti |