Živá voda - nadační fond má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Živá voda - nadační fond (25416553) je Nadační fond. Sídlí na adrese SNP 2382/18, 40011 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2000 Živá voda - nadační fond má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Živá voda - nadační fond nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Živá voda - nadační fond na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 4. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 57 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25416553 | |
Jméno: | Živá voda - nadační fond | |
Právní forma: | Nadační fond | 21.4.2000 |
Zapsána dne: | 21.4.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | SNP 2382/18, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 6.3.2001 |
---|---|---|
Adresa: | SNP 2328/18, Ústí nad Labem 40011, Česká republika | 21.4.2000 - 6.3.2001 |
Člen správní rady | Vítek Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2016 |
Adresa | Mostecká 227/9, 41201 Litoměřice |
Člen správní rady | Radovan Polesný |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 |
Adresa | Americká 2174/21, 41501 Teplice |
Člen správní rady | Martin Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2021 |
Adresa | Brandtova 3272/24, 40011 Ústí nad Labem |
Člen správní rady | Martin Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2000 do 26.7.2021 |
Adresa | Brandtova 3297/24, 40011 Ústí nad Labem |
Člen správní rady | Vítek Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2000 do 10.6.2016 |
Adresa | SNP 2382/18, 40011 Ústí nad Labem |
Člen správní rady | Vítek Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2000 do 10.6.2016 |
Adresa | SNP 2382/18, 40011 Ústí nad Labem |
Člen správní rady | Radovan Polesný |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2000 do 16.7.2015 |
Adresa | SNP 2353/35, 40011 Ústí nad Labem |
IČO: | 25416553 |
---|---|
Firma: | Živá voda - nadační fond |
Právní forma: | Nadační fond |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 4. 2000 |
Sídlo: | SNP 2382/18, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |