ŽIROS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŽIROS s.r.o. (25413988) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 2. 2000 a je stále aktivní. ŽIROS s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ŽIROS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŽIROS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 2. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16532 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25413988 | |
Jméno: | ŽIROS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.2.2000 |
Zapsána dne: | 18.2.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.2.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ciboušov , Klášterec nad Ohří 43151, Česká republika | 18.2.2000 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje dle § 3 odst. 3e) zák. č. 455/91 Sb. v platném znění | 18.2.2000 |
Jednatel | Jan Bouřil |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 |
Adresa | Osvobozená 135, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Karel Samšinák |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2014 |
Adresa | 13, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Jan Bouřil |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2000 do 14.5.2014 |
Adresa | Osvobozená 135, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Karel Samšiňák |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2000 do 14.5.2014 |
Adresa | Ciboušov 13, 43151 Klášterec nad Ohří |
Jednatel | Roman Klaner |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2000 do 15.6.2012 |
Adresa | Ciboušovská 431, 43151 Klášterec nad Ohří |
IČO (identifikační číslo): | 25413988 |
---|---|
Jméno: | ŽIROS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 2. 2000 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 190, Klášterec nad Ohří 43151 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Bouřil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Samšiňák |
IČO: | 25413988 |
---|---|
Firma: | ŽIROS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Chomutov |
Základní územní jednotka: | Klášterec nad Ohří |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 2. 2000 |
Sídlo: | , |
---|
Smíšené hospodářství |