ZIOS Service s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZIOS Service s.r.o. (07969457) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Gerská 2037/37, 32300 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2019 a je stále aktivní. ZIOS Service s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ZIOS Service s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZIOS Service s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 8. 3. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37594 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07969457 | |
Jméno: | Apartmány Nezvěstice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.3.2019 |
Zapsána dne: | 8.3.2019 |
Základní kapitál | 40 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.3.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Gerská 2037/37, Plzeň 32300, Česká republika | 4.8.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Plaská 2081/80, Plzeň 32300, Česká republika | 8.3.2019 - 4.8.2022 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 4.8.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.3.2019 |
jednatel | Mgr. Barbora Zítková |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2022 |
Adresa | Kaštanová 1208, 33027 Vejprnice |
Jednatel | Dalibor Zítek |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2020 |
Adresa | Plaská 1177, 33027 Vejprnice |
Jednatel | Pavel Končal |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2019 do 4.8.2022 |
Adresa | Pod Hůrkou 209, 33701 Ejpovice |
Jednatel | Dalibor Zítek |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2019 do 26.2.2020 |
Adresa | K Draganci 668, 33027 Vejprnice |
IČO (identifikační číslo): | 07969457 |
---|---|
Jméno: | ZIOS Service s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 3. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Plaská 2081/80, Plzeň 32300 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 3. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Dalibor Zítek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Pavel Končal |
IČO: | 07969457 |
---|---|
Firma: | ZIOS Service s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 3. 2019 |
Sídlo: | Gerská 2037/37, Plzeň 32300 |
---|
Příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |