ZinkPower Roudnice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZinkPower Roudnice s.r.o. (44848901) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hálkova 2490, 41301 Roudnice nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 12. 1991 ZinkPower Roudnice s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o ZinkPower Roudnice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZinkPower Roudnice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8874 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44848901 | |
Jméno: | ZinkPower Roudnice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.12.1991 |
Zapsána dne: | 18.12.1991 |
Základní kapitál | 15 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.1999 | |
Základní kapitál | 10 400 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.12.1995 - 18.5.1999 | |
Základní kapitál | 5 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.5.1994 - 5.12.1995 | |
Základní kapitál | 120 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.12.1991 - 30.5.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hálkova 2490, Roudnice nad Labem 41301, Česká republika | 29.1.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Chelčického 1303, Roudnice nad Labem , Česká republika | 30.5.1994 - 29.1.1999 |
Adresa: | Italská 4, Praha 2 , Česká republika | 18.12.1991 - 30.5.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
průmyslové provozování protikorozní ochrany stroj. výrobků | 30.5.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma příloh l - 3 zák. č. 455/91 Sb.) | 30.5.1994 |
zámečnictví | 30.5.1994 |
průmyslové provozování protikorozní ochrany, především žáro- vým zinkováním | 18.12.1991 - 30.5.1994 |
nákup a prodej surovin a zařízení pro protikorozní ochranu | 18.12.1991 - 30.5.1994 |
výroba ocelových konstrukcí a dalších výrobků z profilů, trubek a plechů | 18.12.1991 - 30.5.1994 |
prodej vyrobených nebo upravených výrobků | 18.12.1991 - 30.5.1994 |
Jednatel | Martin Kopf |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2013 |
Adresa | Dr. Rudolf-Klafsky-Strasse 20 , 2500 Baden |
Jednatel | Kurt Emil Kopf, Nar. 2.1.1942 |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2010 do 23.5.2013 |
Adresa | , trvale bytem : Kirchheim unter Teck, Friedrichstraße 26, 73230 |
Jednatel | Kurt Emil Kopf, Nar. 2.1.1942 |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.1998 do 28.7.2010 |
Adresa | , trvale bytem : Friedrichstrasse 26, Kirchheim unter Teck, Spolková republika Německo pobyt v ČR : Belgická 38, 120 00 Praha 2 |
Jednatel | Karel Tolde |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.1994 do 27.1.1999 |
Adresa | Jarošova 269/33, 41201 Litoměřice |
Jednatel | Karel Tode |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.1994 do 12.7.1994 |
Adresa | Jarošova 269/33, 41201 Litoměřice |
Willy Erwin K O P F | |
Ve funkci | od 18.12.1991 do 30.5.1994 |
Adresa | D-7312 Kirchheim-Teck SRN , Ulrichstr. 13 |
Ing. František Hasil | |
Ve funkci | od 18.12.1991 do 30.5.1994 |
Adresa | Italská 4, 12000 Praha 2 |
IČO: | 44848901 |
---|---|
Firma: | ZinkPower Roudnice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Roudnice nad Labem |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 10. 12. 1991 |
Sídlo: | Hálkova 2490, Roudnice nad Labem 41301 |
---|
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Odstraňování nebezpečných odpadů |