ZinkPower Promptus s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZinkPower Promptus s.r.o. (44795840) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mostní 1381/7, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1991 a je stále aktivní. ZinkPower Promptus s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ZinkPower Promptus s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZinkPower Promptus s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14697 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44795840 | |
Jméno: | ZinkPower Promptus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1991 |
Zapsána dne: | 3.12.1991 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 27.11.1991. | 3.12.1991 |
Základní kapitál | 15 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.2013 | |
Základní kapitál | 35 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.8.1999 - 18.10.2013 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1991 - 20.8.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mostní 1381/7, Děčín 40502, Česká republika | 23.8.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Krokova 1381/6, Děčín 40502, Česká republika | 25.4.2017 - 23.8.2019 |
Adresa: | Krokova 767/6, Děčín 40502, Česká republika | 17.11.2016 - 25.4.2017 |
Adresa: | Krokova 6, Děčín , Česká republika | 22.9.1998 - 28.7.2010 |
Adresa: | Měšínská 1634, Praha 9 19016, Česká republika | 3.12.1991 - 22.9.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchodních živností uvedených v příloze č. 1-3 zák.č. 455/91 Sb.) | 8.8.2000 |
zámečnictví | 8.8.2000 |
galvanizérství | 8.8.2000 |
silniční a motorová doprava nákladní | 8.8.2000 |
protikorozní ochrana materiálů | 22.9.1998 - 8.8.2000 |
silniční a motorová doprava nákladní | 22.9.1998 - 8.8.2000 |
revize elektrických zařízení | 9.4.1993 - 22.9.1998 |
montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení | 9.4.1993 - 22.9.1998 |
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení | 9.4.1993 - 22.9.1998 |
inženýrská činnost ve stavebnictví | 9.4.1993 - 22.9.1998 |
provádění bytových a občanských staveb | 9.4.1993 - 22.9.1998 |
provádění průmyslových staveb | 9.4.1993 - 22.9.1998 |
provádění inženýrských staveb | 9.4.1993 - 22.9.1998 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou obchodních živností uvedených v příloze č.1-3 zák.č.455/91 Sb.) | 9.4.1993 - 8.8.2000 |
výroba ocelových konstrukcí | 9.4.1993 - 8.8.2000 |
inženýring a příprava staveb | 3.12.1991 - 9.4.1993 |
výroba výrobků a technologií pro zajišťování investic v oboru stavebních a elektromontážních prací | 3.12.1991 - 9.4.1993 |
nákup a prodej zboží stavební práce elektromontážní práce | 3.12.1991 - 9.4.1993 |
zprostředkovatelská činnost | 3.12.1991 - 9.4.1993 |
Jednatel | Martin Kopf |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2013 |
Adresa | Dr. Rudolf-Klafsky-Strasse 20 , 2500 Baden |
Jednatel | Kurt Emil Kopf |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2010 do 23.5.2013 |
Adresa | , Friedrichstraße 26, Kirchheim unter Teck, 73230 |
Jednatel | Kurt Emil Kopf Dat.Nar. 2.1.1942 |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.1999 do 28.7.2010 |
Adresa | , Friedrichstrasse 26, Kirchheim unter Teck, SRN v ČR: Belgická 38, 120 00 Praha 2 |
jednatel | ing Vlastimil Kuklík |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1998 do 15.6.2001 |
Adresa | 171, Bohutín |
jednatel | ing. Jaroslav Neškudla |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1993 do 16.7.1998 |
Adresa | Na Mlejnku 1679, 14700 Praha 4 |
jednatel | Václav Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 9.4.1993 do 16.7.1998 |
Adresa | Měšínská 1634, 19016 Praha 9 |
Jednatel | Ing. Miroslav Preiszler |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1996 do 16.7.1998 |
Adresa | Riegrova 73, Děčín 2 |
společník | Václav Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1991 do 9.4.1993 |
Adresa | Měšínská 1634, 19016 Praha 9 |
společník | ing. Jaroslav Neškudla |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1991 do 9.4.1993 |
Adresa | Na Mlejnku 1679, 14700 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 44795840 |
---|---|
Jméno: | ZinkPower Promptus s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 12. 1991 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Mostní 1381/7, Děčín 40502 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 17. 8. 2009 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 20. 6. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Kopf |
---|
IČO: | 44795840 |
---|---|
Firma: | ZinkPower Promptus s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 12. 1991 |
Sídlo: | Krokova 1381/6, Děčín 40502 |
---|
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Výroba zámků a kování |
Developerská činnost |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |