Žihobecké divadlo J.K.Tyla, spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Žihobecké divadlo J.K.Tyla, spolek (01222376) je Spolek. Sídlí na adrese 20, 34201 Žihobce. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Žihobecké divadlo J.K.Tyla, spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Žihobecké divadlo J.K.Tyla, spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Žihobecké divadlo J.K.Tyla, spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6466 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01222376 | |
Jméno: | Žihobecké divadlo J.K.Tyla, spolek | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 20, Žihobce 34201, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda spolku | Eva Kvapilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2022 |
Adresa | Táborská 234, 34201 Sušice |
Předseda spolku | Jan Fux |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2019 do 28.5.2022 |
Adresa | Na Hrázi 878, 34201 Sušice |
předseda spolku | Mgr. Libuše Chalupková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2017 do 9.11.2019 |
Adresa | 150, 34201 Žihobce |
předseda spolku | Ing. Jan Rejšek |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 4.3.2017 |
Adresa | Lodecká 1184/3, 11000 Praha |
předseda spolku | Ing. Jan Rejšek |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2016 do 4.3.2017 |
Adresa | Lodecká 1184/3, 11000 Praha |
IČO: | 01222376 |
---|---|
Firma: | Žihobecké divadlo J.K.Tyla, spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Žihobce |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 9. 11. 2012 |
Sídlo: | 20, Žihobce 34201 |
---|
Umělecká tvorba |