ZETOK v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZETOK v.o.s. (24658723) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Tachovské náměstí 90/2, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 4. 2010 ZETOK v.o.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o ZETOK v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZETOK v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 4. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 71555 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24658723 | |
Jméno: | ZETOK v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 2.4.2010 |
Zapsána dne: | 2.4.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tachovské náměstí 90/2, Praha 13000, Česká republika | 9.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Tachovské náměstí 90/2, Praha 13000, Česká republika | 2.4.2010 - 9.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.4.2010 - 7.12.2017 |
společník | Nataliya Biley |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Jana Želivského 1806/23, 13000 Praha |
společník | Vadym Soyma |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Kytlická 751/5, 19000 Praha |
společník | Mykhailo Pitukh |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Travneva , Hruševo |
společník | Olena Shushman |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Holovna 122, Bilyn |
společník | Roman Stepanenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Peremohy 12/12, Novovolynsk |
společník | Iurii Shtefko |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Puškina 33, Kušnycja |
společník | Serhiy Nechepurenko |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Kelecká 126/14, Vinnica |
společník | Sergiy Yatsynyak |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Poperečna 14, Dolina |
společník | Olena Shiman |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Vodica 4, Rachiv |
společník | Viktor Zinov |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 |
Adresa | Bryksova 767/46, Praha 9 |
společník | Vasyl Tomych |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Ševčenka 6, Delyatyn |
společník | Ivan Rosokha |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Holovna 14, Drahovo |
společník | Pavlo Kurylyak |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Sportyvna 17, Kob. Polyana |
společník | Khrystyna Dzyamko |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Hrusevskeho 25, Vel. Bečkiv |
společník | Oksana Tremtyacha |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Namutova 69A , Tovmaček |
společník | Mykhailo Kostiv |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Holovna 6, Nyžne |
společník | Ivanna Tomych |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Ševčenka 6, Delyatyn |
společník | Ivan Rosokha |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Holovna 501, Nyžny Bystry |
společník | Roman Sypa |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Sirya 45, Lvov |
společník | Igor Moshyk |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Stepnaiya 18, Novo Uspenovka |
společník | Oksana Melnykova |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Mickevycha 7/3, Radyvyliv |
společník | Leonid Tepletchi |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Žora Dezos 3, Orgei |
společník | Bohdan Bilyk |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Kulparkivska 149/49, Lvov |
společník | Mykola Bardal |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Šeškevica 25, Rohotyn |
společník | Iryna Forkavets |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | Vaška 500, Vodycja |
společník | Pavlo Tsubera |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | 40.let Peremohy , Ilnycja |
společník | Lyubov Hakh |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | 13, Romanivko |
společník | Vasyl Kabal |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | L. Ukrajinky 77, Vidrycka |
společník | Svitlana Smozhanyk |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | 246, Lysyčevo |
společník | Pavel Carabadjac |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 |
Adresa | 4, Kentemir |
společník | Vyacheslav Makaryk |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2024 |
Adresa | Hartigova 2367/189, 13000 Praha 3 |
společník | Vyacheslav Makaryk |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.2015 do 30.7.2024 |
Adresa | Hartigova 2367/189, 13000 Praha 3 |
společník | Nataliya Biley |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 do 9.11.2015 |
Adresa | Pražského 635/36, 15200 Praha |
společník | Viktor Zinov |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 do 9.11.2015 |
Adresa | Bryksova 767/46, Praha 9 |
společník | Vyachesav Makaryk |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 do 9.11.2015 |
Adresa | Na Štamberku 8/12, 18200 Praha |
společník | Vadym Soyma |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2010 do 9.11.2015 |
Adresa | Jinolická 874, 19012 Praha |
IČO: | 24658723 |
---|---|
Firma: | ZETOK v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 4. 2010 |
Sídlo: | Tachovské náměstí 90/2, Praha 13000 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |