Zentiva Group, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zentiva Group, a.s. (07254792) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U kabelovny 529/16, 10200 Praha 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 2018 a je stále aktivní. Zentiva Group, a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Zentiva Group, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zentiva Group, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 6. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 297769 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07254792 | |
Jméno: | AI Sirona Bidco s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.6.2018 |
Zapsána dne: | 29.6.2018 | |
Na společnost Zentiva Group, a.s. (dříve s obchodní firmou Al Sirona Bidco s.r.o.), se sídlem U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Praha 10, IČO: 07254792, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením veškeré jmění společnosti Zentiva Group, a.s., se sídlem Praha 10 - Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSČ 10237, IČO: 28446640, jako společnosti zanikající, a současně nástupnická společnost Zentiva Group, a.s. (dříve s obchodní firmou Al Sirona Bidco s.r.o.) změnila svou právní formu z původní právní formy společnosti s ručením omezeným na novou právní formu akciové společnosti, a to vše na základě Projekt fúze sloučením ze dne 7.11.2019, ve znění dodatku ze dne 11.12.2019. | 31.12.2019 |
Základní kapitál | 20 050 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100;00 % | |
Platnost od - do | 31.12.2019 | |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.6.2018 - 31.12.2019 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 20 050 000 Kč | 1 | 31.12.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U kabelovny 529/16, Praha 10200, Česká republika | 3.4.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Na poříčí 1079/3a, Praha 11000, Česká republika | 29.6.2018 - 3.4.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v následujících oborech: a) vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, b) zprostředkování obchodu a služeb, c) poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, d) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, e) reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, f) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. | 16.5.2022 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 28.7.2021 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.6.2018 - 16.5.2022 |
člen představenstva | Thomas Spitzenpfeil |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2024 |
Adresa | Hinter der Holderburg 5 , Ludwigsburg |
člen představenstva | Thomas Cornelis Koene |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 |
Adresa | Drtinova 1109/12, 15000 Praha |
člen představenstva | Paul Geymayer |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 |
Adresa | Vinohradská 1193/85, 12000 Praha |
člen představenstva | Martin Albert |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 |
Adresa | Xaveriova 1805/47, 15000 Praha |
člen představenstva | Hacho Agop Hatchikian |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2023 |
Adresa | Simeonovsko Shose 9 , Sofia |
předseda představenstva | Steffen Saltofte |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2023 |
Adresa | Eichengrundweg 4 , Risch, Zug |
člen představenstva | Kenneth Lynard |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2022 do 8.8.2024 |
Adresa | Belgická 2571/22a, 12000 Praha |
člen představenstva | Şafak Öner |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2022 do 8.8.2023 |
Adresa | Na slupi 2102/2b, 12800 Praha |
předseda představenstva | Nicholas Robert Haggar |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.2022 do 1.6.2023 |
Adresa | Doggetts Wood Lane , Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, Short Hills |
člen představenstva | Safak Oner |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2021 do 22.4.2022 |
Adresa | Omerli, Mah. Kasaba Evleri Kamelya Cad. 198B , Cekmekoy-Istanbul |
člen představenstva | Kenneth Lynard |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 do 22.4.2022 |
Adresa | HONDECOETERSTRAAT 12B , AMSTERDAM |
předseda představenstva | Nicholas Robert Haggar |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2020 do 1.4.2022 |
Adresa | Laubova 1659/2, 13000 Praha |
člen představenstva | Xavier Lasserre |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 do 28.7.2021 |
Adresa | 3 Villa Alexandrine , Boulogne-Billancourt |
člen představenstva | Nicholas Robert Haggar |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2019 do 29.1.2020 |
Adresa | Laubova 1659/2, 13000 Praha |
Jednatel | Kenneth Lynard |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2019 do 31.12.2019 |
Adresa | HONDECOETERSTRAAT 12B , AMSTERDAM |
Jednatel | Nicholas Robert Haggar |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2019 do 31.12.2019 |
Adresa | Short Hills, Doggetts Wood Lane , Chalfont St. Giles, Buckinghamshire |
Jednatel | Carol Jean Noël Bléry |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2019 do 18.10.2019 |
Adresa | Na Švihance 1475/3, 12000 Praha |
Jednatel | Myriam Deltenre |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 1.8.2019 |
Adresa | Le Pas de Loup 48 , Guerlange |
Jednatel | John Beighton |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.2018 do 3.4.2019 |
Adresa | 13 Chester Terrace , Londýn |
Jednatel | Linda Harroch |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2018 do 21.12.2018 |
Adresa | Grand Rue 34 , Jouy-aux-Arches |
IČO (identifikační číslo): | 07254792 |
---|---|
Jméno: | Zentiva Group, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 29. 6. 2018 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U kabelovny 529/16, Praha 10200 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 6. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Martin Albert |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Thomas Cornelis Koene |
Člen statutárního orgánu: | Hacho Agop Hatchikian |
Člen statutárního orgánu: | Steffen Saltofte |
Člen statutárního orgánu: | Paul Geymayer |
Člen statutárního orgánu: | Thomas Spitzenpfeil |
IČO: | 07254792 |
---|---|
Firma: | Zentiva Group, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Dolní Měcholupy |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 6. 2018 |
Sídlo: | U kabelovny 529/16, Praha 10200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Reklamní činnosti |
Ostatní vzdělávání j. n. |