Zemědělské obchodní družstvo Lubná má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zemědělské obchodní družstvo Lubná (00129712) je Družstvo. Sídlí na adrese 326, 56963 Lubná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 8. 1955 a je stále aktivní. Zemědělské obchodní družstvo Lubná má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Zemědělské obchodní družstvo Lubná nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zemědělské obchodní družstvo Lubná na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 8. 1955 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXIV 1249 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00129712 | |
Jméno: | Zemědělské obchodní družstvo Lubná | |
Právní forma: | Družstvo | 20.8.1955 |
Zapsána dne: | 20.8.1955 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 14.11.2014 - 18.11.2014 | |
Právní poměry se řídí stanovami schválenými 18.12.1992. | 19.3.1993 - 14.2.2000 | |
Údaje o zřízení: Družstvo vzniklo schválením rady ONV v Litomyšli dne 5. srpna 1955 podle zákona č. 69/49 Sb. | 20.8.1955 | |
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých us- nesením členské schůze ze dne 18. září 1991. | 20.8.1955 - 19.3.1993 | |
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku v rozsahu složeným členským podílem. Členský podíl 20 000,- Kčs. | 20.8.1955 - 19.3.1993 |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 326, Lubná 56963, Česká republika | 26.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 326, Lubná 56963, Česká republika | 22.7.2002 - 26.9.2016 |
Adresa: | , Lubná , Česká republika | 20.8.1955 - 22.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 14.11.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.6.2010 |
truhlářství, podlahářství | 2.6.2010 |
zámečnictví, nástrojářství | 2.6.2010 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, | 2.6.2010 - 14.11.2014 |
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 2.6.2010 |
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 2.6.2010 |
hostinská činnost | 2.6.2010 |
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 23.6.2005 - 2.6.2010 |
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 23.6.2005 - 2.6.2010 |
opravy silničních vozidel | 22.7.2002 |
silniční motorová doprava osobní | 14.2.2000 - 2.6.2010 |
silniční motorová doprava nákladní | 14.2.2000 - 2.6.2010 |
výroba krmiv | 14.2.2000 - 2.6.2010 |
opravy motorových vozidel | 19.3.1993 - 22.7.2002 |
silniční motorová doprava | 19.3.1993 - 14.2.2000 |
zemědělská výroba | 19.3.1993 |
truhlářství | 19.3.1993 - 2.6.2010 |
zámečnictví | 19.3.1993 - 2.6.2010 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 19.3.1993 - 2.6.2010 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 19.3.1993 - 2.6.2010 |
l. Družstvo je povinno především provozovat zemědělskou výrobu a hospodařit na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách, ryb- nících s chovem ryb, které případně užívá. | 20.8.1955 - 19.3.1993 |
2. Družstvo může: a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich vý- robky, b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám země- dělské a potravinářské výroby, pokud k této činnosti není potřeba souhlasu podle zvláštních předpisů, c) poskytovat práce a služby pro fyzické a právnické osoby, pro- dávat vlastní vyrobené zboží, d) družstvo zajišťuje sběr a zpracování krmných zbytků, svoz a zpracování technických kostí na krmnou kostní moučku a tuk | 20.8.1955 - 19.3.1993 |
včetně jejich prodeje, rovněž nakupuje, zpracovává a prodává hovězí lůj, e) nákup a zpracování kožek, výroba kožešnických výrobků, kože- né galanterie a konfekce včetně jejich prodeje a jejich zpro- středkování, f) zhotovení výrobků textilní galanterie a konfekce včetně je- jich prodeje, g) nákup a prodej kožešinových, kožených, textilních výrobků a galanterie h) prodej brambor v různých spotřebitelských úpravách vč. nákupu, | 20.8.1955 - 19.3.1993 |
prodeje a zprostředkování potravinářských výrobků a ostatního zboží, ch) výrobu, zprostředkování a prodej strojírenských výrobků včetně poskytování servisních a opravárenských služeb pro právnické a fyzické osoby. | 20.8.1955 - 19.3.1993 |
V případě, že k provádění některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu st. správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. | 20.8.1955 - 19.3.1993 |
místopředseda představenstva | Jiří Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2024 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Miloslav Brokl |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | 6, 57201 Široký Důl |
člen představenstva | Ivana Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | 369, 56963 Lubná |
člen představenstva | Josef Tmej |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | 59, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jiří Paulíček |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | 187, 56982 Oldřiš |
člen představenstva | Miloš Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Stanislav Buben |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | 133, 56963 Lubná |
předseda představenstva | Ing. Jaromír Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | 298, 56963 Lubná |
člen představenstva | Zdeněk Tabery |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2024 |
Adresa | 223, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jiří Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 6.6.2024 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
místopředseda představenstva | Radek Zavoral |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2023 do 10.11.2023 |
Adresa | 295, 56963 Lubná |
místopředseda představenstva | Radek Zavoral |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 8.11.2023 |
Adresa | 295, 56963 Lubná |
člen představenstva | Zdeněk Tabery |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2020 do 29.5.2021 |
Adresa | 223, 56963 Lubná |
místopředseda představenstva | Radek Zavoral |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 295, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jaroslav Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 132, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jiří Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Alois Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 314, 56963 Lubná |
člen představenstva | Lubomír Grund |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 336, 56963 Lubná |
člen představenstva | Miloš Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Stanislav Buben |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 133, 56963 Lubná |
člen představenstva | Miloslav Brokl |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 6, 57201 Široký Důl |
člen představenstva | Ivana Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 369, 56963 Lubná |
člen představenstva | Josef Tmej |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 59, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jiří Paulíček |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 187, 56982 Oldřiš |
předseda představenstva | Ing. Jaromír Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 29.5.2021 |
Adresa | 298, 56963 Lubná |
člen představenstva | Zdeněk Tabery |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 11.12.2020 |
Adresa | 304, 56963 Lubná |
člen představenstva | Pavel Rompotl |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 111, 57201 Široký Důl |
člen představenstva | Miloslav Brokl |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 6, 57201 Široký Důl |
předseda představenstva | Ing. Jaromír Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 298, 56963 Lubná |
člen představenstva | Stanislav Buben |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 133, 56963 Lubná |
místopředseda představenstva | Jaroslav Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 132, 56963 Lubná |
člen představenstva | Radek Zavoral |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 295, 56963 Lubná |
člen představenstva | Josef Tmej |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 59, 56963 Lubná |
člen představenstva | Miloš Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jiří Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Ivana Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 369, 56963 Lubná |
člen představenstva | Alois Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 314, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jiří Paulíček |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 187, 56982 Oldřiš |
člen představenstva | Vladimír Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 2.6.2016 |
Adresa | 2, 33828 Kamenec |
člen představenstva | Jiří Pavlíček |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2011 do 3.5.2011 |
Adresa | 187, 56982 Oldřiš |
člen představenstva | Miloslav Brokl |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 6, 57201 Široký Důl |
člen představenstva | Zbyněk Soušek |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 58, 56963 Lubná |
člen představenstva | Stanislav Buben |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 133, 56963 Lubná |
člen představenstva | Alois Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 314, 56963 Lubná |
člen představenstva | Miloš Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Jiří Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 36, 56963 Lubná |
člen představenstva | Ivana Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 369, 56963 Lubná |
člen představenstva | ing. Ladislav Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2007 do 26.4.2011 |
Adresa | 324, 56962 Sebranice |
předseda představenstva | Ing. Jaromír Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2007 do 26.4.2011 |
Adresa | 298, 56963 Lubná |
místopředseda představenstva | Jaroslav Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2007 do 26.4.2011 |
Adresa | 132, 56963 Lubná |
člen představenstva | Radek Zavoral |
---|---|
Ve funkci | od 27.11.2009 do 26.4.2011 |
Adresa | 295, 56963 Lubná |
člen představenstva | Vladimír Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 2, 33828 Kamenec |
člen představenstva | Pavel Rompotl |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 26.4.2011 |
Adresa | 111, 57201 Široký Důl |
člen představenstva | Marie Pechancová |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 27.11.2009 |
Adresa | 309, 56963 Lubná |
předseda představenstva | ing. Ladislav Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 7.5.2007 |
Adresa | 324, 56962 Sebranice |
člen představenstva | Jaroslav Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 7.5.2007 |
Adresa | 132, 56963 Lubná |
místopředseda představenstva | Ing. Jaromír Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2006 do 7.5.2007 |
Adresa | 298, 56963 Lubná |
člen | Václav Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 7.6.2006 |
Adresa | , Lubná |
člen | Bedřich Síla |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 7.6.2006 |
Adresa | 32, 57201 Široký Důl |
člen | Jaroslav Flídr |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 7.6.2006 |
Adresa | , Lubná |
člen | Ing. Jaromír Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 7.6.2006 |
Adresa | , Lubná |
Člen | Stanislav Buben |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2004 do 7.6.2006 |
Adresa | , Lubná |
Člen | Růžena Flídrová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2004 do 7.6.2006 |
Adresa | , Lubná |
předseda | ing. Ladislav Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2002 do 7.6.2006 |
Adresa | 324, 56962 Sebranice |
člen | Miloslav Brokl |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2002 do 7.6.2006 |
Adresa | 6, 57201 Široký Důl |
Člen představenstva | Marie Pechancová |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2002 do 7.6.2006 |
Adresa | , Lubná |
Člen představenstva | Vladimír Andrlík |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2002 do 7.6.2006 |
Adresa | 2, 33828 Kamenec |
Člen představenstva | Pavel Rompotl |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2002 do 7.6.2006 |
Adresa | 111, 57201 Široký Důl |
člen | Zbyněk Soušek |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2000 do 7.6.2006 |
Adresa | , Lubná |
člen | Ladislav Rensa |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 4.9.2004 |
Adresa | 345, 56963 Lubná |
místopředseda | Zdeněk Jiruše |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1955 do 4.9.2004 |
Adresa | 37, 57201 Široký Důl |
člen | Josef Břeň |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2002 do 4.9.2004 |
Adresa | 117, 57201 Široký Důl |
člen | Josef Vomáčka |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 22.7.2002 |
Adresa | , Lubná |
člen | Marie Košnarová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 22.7.2002 |
Adresa | , Lubná |
člen | František Jílek |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 22.7.2002 |
Adresa | , Lubná |
předseda | ing. Ladislav Klusoň |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.1955 do 22.7.2002 |
Adresa | 324, 56962 Sebranice |
člen | Miloslav Brokl |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2000 do 22.7.2002 |
Adresa | 6, 57201 Široký Důl |
člen | Josef Břeň |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2000 do 22.7.2002 |
Adresa | 117, 57201 Široký Důl |
člen | Zdeněk Kopecký |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 14.2.2000 |
Adresa | , Lubná |
člen | Ivana Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 14.2.2000 |
Adresa | 369, 56963 Lubná |
člen | Zbyněk Souček |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.1993 do 14.2.2000 |
Adresa | , Lubná |
IČO (identifikační číslo): | 00129712 |
---|---|
Jméno: | Zemědělské obchodní družstvo Lubná |
Právní forma podnikání: | Družstvo |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1980 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 8 |
Sídlo: | 326, Lubná 56963 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 4. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2005 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 9. 1992 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 2. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 5. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miloslav Brokl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miloš Vomáčka |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Vomáčka |
Člen statutárního orgánu: | Ivana Pavlišová |
Člen statutárního orgánu: | Josef Tmej |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Paulíček |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Tabery |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Buben |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaromír Klusoň |
IČO: | 00129712 |
---|---|
Firma: | Zemědělské obchodní družstvo Lubná |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Lubná |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1980 |
Sídlo: | 326, Lubná 56963 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Živočišná výroba |
Smíšené hospodářství |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Truhlářské práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Silniční nákladní doprava |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Poradenství v oblasti požární ochrany |