Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech v likvidaci (14799260) je Družstvo. Sídlí na adrese 23, 28914 Hořany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 1. 1991 Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 31. 1. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrC 18 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14799260 | |
Jméno: | Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech | |
Právní forma: | Družstvo | 31.1.1991 |
Zapsána dne: | 31.1.1991 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 951/2022-5 ze dne 9. 11. 2022 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 7. 12. 2022. | 19.9.2023 | |
základní čl. vklad jednoho člena je 3.000,- Kč. Vklady jsou splaceny z jedné poloviny a zbytek bude zaplacen do jednoho roku. | 27.1.1993 | |
údaje o zřízení: | 31.1.1991 | |
ustavení družstva bylo schváleno usnesením ustavující členské schůze 11.12.1990 po předchozím usnesení členské schůze ZD Sokolovo Kounice o rozdělení družstva dle § 9 z.č. 162/90 Sb. konané formou dílčích členských schůzí ve dnech 12. až 26.11.1990 | 31.1.1991 | |
usnesením ustavující členské schůze byly přijaty stanovy družstva a předmět činnosti. | 31.1.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 23, Hořany 28914, Česká republika | 14.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Hořany 23 , Hořany,okr. Nymburk , Česká republika | 31.1.1991 - 14.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování zemědělské a lesní výroby včetně prodeje nezpracovaných zemědělských či lesnických výrobků za účelem zpracovnání a dalšího prodeje | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
oprava motorových vozidel | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
silniční motorová doprava | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
automatizované zpracování dat | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
práce zemními stroji | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
práce zemědělskou mechanizací | 27.1.1993 - 10.5.2016 |
výroba a prodej zemědělských výrobků | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
výroba a prodej potravinářských výrobků | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
poskytování služeb a prací pro občany, organizace zejména stavební, pokrývačské, klempířské, elektroinstalační, vovoinstalační a truhlářské | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
doprava nákladními automobily, práce traktorem a jinými mechani- začními prostředky, zemní práce | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
těžba písku | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
odbytová činnost materiálů, strojů a zařízení v oboru kov, dřevo, stavebnictví, chemie včetně služeb | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
montáže a opravy technologických zařízení | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
speciální a běžné práce zednické, fasádnické, izolační, natěračské, demoliční, povrchové úpravy ocelokonstrukcí, protipožární nátěry a nástřiky prováděné horolezeckou technikou, na výškových objektech horizontálně nebo vertikálně a na střechách objektů se sklonem nad 30 % a v běžných podmínkách | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
práce vyklízecí a práce demoliční | 31.1.1991 - 27.1.1993 |
předseda | Ing. Václav Klain |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2023 |
Adresa | V Chaloupkách 107, 28911 Tatce |
pověřený člen představenstva | Miroslav Syrůček |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2023 |
Adresa | Kouřimská 25, 28911 Tatce |
pověřený člen představenstva | Miroslav Syrůček |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1991 do 19.3.2023 |
Adresa | Tatce 25, Tatce |
předseda | Ing. Václav Klain |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1991 do 20.1.2023 |
Adresa | Tatce 107, Tatce |
člen představenstva: | Josef Rak |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1997 do 15.8.2019 |
Adresa | , Tatce 213 |
místopředseda | František Jouza |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1991 do 23.9.1997 |
Adresa | Hořany 8, Hořany |
představenstvo | Josef Čihák |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 23.9.1997 |
Adresa | Skvrňov 42, Skvrňov |
představenstvo | Marie Sajverová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 23.9.1997 |
Adresa | Skvrňov 15, Skvrňov |
představenstvo | Josef Hodač |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 23.9.1997 |
Adresa | Bohúňova 1346, 14000 Praha 4 |
představenstvo | Otakar Šmejkal |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.1993 do 23.9.1997 |
Adresa | Hořany 9, Hořany |
pověřený člen představensta | Lubomír Metelák |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1991 do 27.1.1993 |
Adresa | Tatce 5, Tatce |
pověřený člen představenstva | Josef Rak |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1991 do 27.1.1993 |
Adresa | Tatce 213, Tatce |
pověřený člen představenstva | Božena Skálová |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1991 do 27.1.1993 |
Adresa | Poříčany 354, Poříčany |
pověřený člen představenstva | Karel Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1991 do 27.1.1993 |
Adresa | Tatce 204, Tatce |
IČO: | 14799260 |
---|---|
Firma: | Zemědělské družstvo se sídlem v Hořanech v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Nymburk |
Základní územní jednotka: | Hořany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 1991 |
Sídlo: | 23, Hořany 28914 |
---|
Smíšené hospodářství |