Zemědělské družstvo Řisuty v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zemědělské družstvo Řisuty v likvidaci (00103551) je Družstvo. Sídlí na adrese 44, 27378 Řisuty. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1952 Zemědělské družstvo Řisuty v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Řisuty v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zemědělské družstvo Řisuty v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 12. 1952 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXCVII 714 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00103551 | |
Jméno: | Zemědělské družstvo Řisuty v likvidaci | |
Právní forma: | Družstvo | 19.12.1952 |
Zapsána dne: | 19.12.1952 | |
Změna stanov, které byly schváleny členskou schůzí dne 6.11.1992. | 11.11.1993 | |
Transformační projekt schválený na II. valné hromadě dne 11.9.1992. | 11.11.1993 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 30.5.1991 byly přijaty nové stanovy družstva. | 10.10.1991 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 10.10.1991 | |
Ručení: člen družstva ručí za ztrátu družstva v rozsahu svého základního členského vkladu a podílem na majetku družstva. | 10.10.1991 - 11.11.1993 | |
Výše členského podílu činí 10.000,-Kčs. | 10.10.1991 - 11.11.1993 | |
Usnesením výroční členské schůze družstva, konané dne 22.2.1990 byly schváleny změny a doplňky stanov družstva: čl. 1 odst. 1,3,8, čl. 8 odst. 1, čl. 10 odst. 3, čl. 3 odst. 6, čl. 4,29,41. Tyto změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 21.12.1990 | |
Usnesením členské schůze družstva konané dne 15.9.1989 byl přijat doplněk čl. 3 stanov družstva. | 9.11.1989 | |
Usnesením výroční členské schůze družstva konané dne 24.2.1989 byly přijaty nové stanovy družstva. | 8.8.1989 | |
Ručení: Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva svým podílem z celkového objemu mzdových prostředků jež jsou plánem určena na výplatu podílu na hospodářských výsledcích. Kolektivní ručení je zaručeno částkou na reservním fondu osobním podílem každého člena družstva. | 8.8.1989 - 10.10.1991 | |
Usnesením výroční členské schůze byly dne 9.2.1978 přijaty změny a doplňky čl. 20 odst. 4, 21 odst. 4, 23 odst. 24, 25, 26 odst. 2, 33 odst. 2, 43 odst. 1, 58 stanov družstva schválené ONV v Kladně dne 6.9.1978 a zaregistrované pod poř. č. 545. | 26.9.1978 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 26.9.1978 | |
Představenstvo se skládá z 13 členů. | 26.9.1978 - 8.8.1989 | |
Usnesením členské schůze konané dne 15.12.1977 pos chválení radou ONV v Kladně se dne 21.9.1977 sloučilo se Jednotné zěmědělské družstvo "Podlesí" se sídlem v Ledcích s tímto družstvem ke dni 1.1.1978. | 20.3.1978 | |
Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.10.1976 přijaty změny a doplňky čl. 7 a 43 stanov družstva schválené radou ONV v Kladně dne 23.2.1977 a zaregistrované pod poř. č. 7. | 14.3.1977 | |
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 14.3.1977 | |
Usnesením výroční členské schůze byly dne 22.2.76 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v Kladně dne 17.6.76 a zaregistrované pod poř. č. 7. | 17.9.1976 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 17.9.1976 | |
Rozhodnutím členské schůze konané dne 17.1.1973 byly přijaty stanovy družstva, schválené radou ONV v Kladně dne 29.3.1973 a zaregistrované pod poř. č. 20. | 17.7.1973 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 17.7.1973 | |
Podle těchto stanov představenstvo se skládá ze 17 členů. | 17.7.1973 - 26.9.1978 | |
Usnesením členské schůze konané dne 29.12.1972 a 17.1.1973 po schválení rady ONV v Kladně ze dne 23.11.1972 sloučily se: Jednotné zemědělské družstvo "Rozvoj" v Bysni, Jednotné zemědělské družstvo 3.pětiletky v Malíkovicích, Jednotné zemědělské družstvo v Jedomělicích s tímto družstvem ke dni 1.1.1973. | 12.3.1973 | |
Rozhodnutím členské schůze byly dne 18.2.1965 přijaty vlastní stanovy družstva, schválené ONV v Kladně dne 14.5.1965 a zaregistrované pod poř. č. 20. | 31.5.1965 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 31.5.1965 | |
Podle těchto stanov představenstvo se skládá z 9 členů. | 31.5.1965 - 17.7.1973 | |
Rozhodnutím členské schůze, byly dne 13.2.1962 přijaty vlastní stanovy, potvrzené a zaregistrované radou ONV v Kladně dne 2.11.1962 pod poř.č.47. | 4.1.1963 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 4.1.1963 | |
Představenstvo se skládá nyní z 5 - 15 členů. | 4.1.1963 - 31.5.1965 | |
Rozhodnutím členksé schůze byly dne 13.5.1959 přijaty doplňky vlastních stanov, potvrzené a zaregistrované radou ONV ve Slaném dne 11.11.1959. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 14.12.1959 | |
Rozhodnutím členské schůze byly dne 12.12.1957 přijaty vlastní stanovy družstva, potvrzené radou ONV ve Slaném dne 28.12.1957 a zaregistrované pod poř. č. VS 36/57. | 22.4.1958 | |
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. | 22.4.1958 | |
Představenstvo se skládá z devíti členů. | 22.4.1958 - 4.1.1963 | |
Členskou schůzí konanou dne 5.2.1955 bylo zvoleno představenstvo. | 9.7.1955 | |
Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách jednotných zemědělských družstev, přijatých dne 15.2.1953 prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev a schválených dne 17.2.1953 vládou republiky Československé. | 29.3.1954 | |
Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. | 29.3.1954 - 22.4.1958 | |
Údaje o zřízení: Družstvo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák. č. 69/49 Sb. usnesením ONV ve slaném ze dne 14.11.1952. | 19.12.1952 | |
Výše členského podílu bude ustanovena valnou hromadou. | 19.12.1952 - 29.3.1954 | |
Členský podíl je splatný do 6 měsíců od přijetí za člena. | 19.12.1952 - 29.3.1954 | |
Ručení: nejvýše dvojnásobkem členského podílu. | 19.12.1952 - 29.3.1954 | |
Představenstvo se skládá z předsedy, místopředseda a dalších 3 - 8 členů. | 19.12.1952 - 29.3.1954 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 44, Řisuty 27378, Česká republika | 28.3.2019 |
---|---|---|
Adresa: | , Řisuty , Česká republika | 19.12.1952 - 28.3.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba | 11.11.1993 |
obchodní činnost | 11.11.1993 |
silniční motorová doprava, veřejná a nákladní | 11.11.1993 |
výroba a opravy zemědělských strojů. | 11.11.1993 - 6.5.2004 |
f/ nákup a prodej surovin a polotovarů pro zemědělskou výrobu, zejména osiv a sadby a plemenného materiálu | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
g/ zpracování zemědělských a lesních produktů, výroba specielních maziv | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
h/ poskytování služeb svým členům i dalším občanům drobným podnikatelům a soukromě hospodařícím rolníkům, zejména pronajímání strojů a zařízení, prací a výkonů v rostlinné výrobě a živočišné výrobě | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
ch/ odborná poradenská činnost | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
i/ poskytování ubytovacích a stravovacích služeb | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
j/ obstaravatelské a zprostředkovatelské služby související především s Předmětem činnosti | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
k/ výroba bytových, rekreačních a sportovních doplňků a zařízení | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
l/ pronájem věcí, výrobních prostředků, bytových a nebytových prostor | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
b/ potravinářská výroba | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
e/ opravárenské a přepravní služby | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
a/ zemědělská výroba | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
c/ obchodní činnost, prodej a nákup produktů zemědělské a potravinářské výroby a dalšího zboží | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
d/ výroba zemědělské technik, náhradních dílů a komponentů, strojů a zařízení, zvláště pro maloodběratele | 10.10.1991 - 11.11.1993 |
výrobu, distribuci a prodej plastického maziva Gratep. | 9.11.1989 - 10.10.1991 |
1/ Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích a vodních plochách a rybnících s chovem ryb pokud je užívá. | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
2/ Družstvo: a) zpracovává zemědělské a lesní suroviny a vyrábí z nich potravinářské výrobky | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
b) vykonává činnosti a vyrábí výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výrobě. | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
c) poskytuje práce a služby pro občany přepravního a opravárenského charakteru, | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
d) prodává vlastní vyrobené zboží a výpěstky, | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
3/ Předměte jiné hospodářské činnosti je: | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
strojová výroba dílců pro elektrotechnický průmysl na základě povolení ze dne 2.6.1987, | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
strojová výroba pro strojírenský průmysl na základě povolení ze dne 25.1.1987 | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
ubytovací služby | 8.8.1989 - 10.10.1991 |
výroba dílců pro nilladmiové akumulátory a kapesní baterie v kooperaci a koncernovým podnikem Baterie Slaný | 13.8.1987 - 8.8.1989 |
výroba vložek do filtrů k výkonným kompresorům pro ČKD Praha | 18.3.1982 - 8.8.1989 |
Dopravní služby s platností do 31.12.1971. | 21.4.1971 - 17.9.1976 |
socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD. | 2.12.1970 - 8.8.1989 |
. | 19.12.1952 - 2.12.1970 |
Člen | Ladislav Schořálek |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 |
Adresa | 149, Ledce |
Člen | Marie Červenková |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 |
Adresa | 135, Pozdeň |
Člen | Jaroslav Hradský |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 |
Adresa | 3, Hradečno |
Člen | Antonín Bakalář |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1994 |
Adresa | 86, Ledce |
Místopředseda | Ing. Vladimír Zahradník |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 |
Adresa | 15, 27377 Malíkovice |
Člen | Miloš Hort |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 |
Adresa | 115, 27378 Řisuty |
Člen | Josef Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 |
Adresa | 87, 27377 Malíkovice |
Člen | Milada Valtrová |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 |
Adresa | 95, 27378 Řisuty |
Předseda | Ing. Jan Vicenec |
---|---|
Ve funkci | od 28.3.2019 |
Adresa | Pod strání 365, 27304 Kačice |
Člen | Antonín Lukáš |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 2.11.2022 |
Adresa | 92, Řisuty |
Člen | František Košál |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 2.11.2022 |
Adresa | 40, Přelíc |
Člen | Milada Valtrová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 28.3.2019 |
Adresa | 95, Řisuty |
Místopředseda | Ing. Vladimír Zahradník |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 28.3.2019 |
Adresa | 15, Malíkovice |
Člen | Josef Charvát |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 28.3.2019 |
Adresa | 87, Malíkovice |
Člen | Miloš Hort |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1994 do 28.3.2019 |
Adresa | 115, Řisuty |
Předseda | Ing. Jan Vincenc |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.1994 do 28.3.2019 |
Adresa | 365, Kačice |
Likvidátor | Ing. Jaroslav Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1997 do 29.8.2001 |
Adresa | Pražská čp.276, Kněževes |
Likvidátor | Ing. Jaroslav Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 9.12.1994 do 22.4.1997 |
Adresa | 147, Kněževes |
Předseda | Anotnín Bakalář |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1993 do 8.11.1994 |
Adresa | 86, Ledce |
Předseda | Ing. Josef Sochor |
---|---|
Ve funkci | od 21.12.1990 do 11.11.1993 |
Adresa | 48, Studněves-Slaný |
Místopředseda | Antonín Bakalář |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.1992 do 11.11.1993 |
Adresa | 86, Ledce |
Místopředseda | ing. Josef Krbec |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.1989 do 9.6.1992 |
Adresa | 129, Řisuty |
Předseda | Ing. Jan Babka |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1981 do 21.12.1990 |
Adresa | Žižkova 1538, Slaný |
Člen | Milada Valterová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 8.8.1989 |
Adresa | 95, Řisuty |
Člen | Antonie Meiznerová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 8.8.1989 |
Adresa | , Tuřany |
Člen | Václav Mareš |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1977 do 8.8.1989 |
Adresa | 26, Jedomělice |
Člen | Miloš Hort |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1977 do 8.8.1989 |
Adresa | 129, Řisuty |
Člen | Josef Majzl |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1977 do 8.8.1989 |
Adresa | 30, Studněvec |
Člen | Václav Zíma |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1978 do 8.8.1989 |
Adresa | 19, Hradečno |
Člen | Jiří Kmohan |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1978 do 8.8.1989 |
Adresa | 18, Nová Ves |
Člen | František Klein |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1978 do 8.8.1989 |
Adresa | 165, Knovíz |
Člen | Jaroslav Kemr |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1978 do 8.8.1989 |
Adresa | 3, Nová Ves |
Člen | Jana Husáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1978 do 8.8.1989 |
Adresa | 11, Tuřany |
Člen | Karel Hamout |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1978 do 8.8.1989 |
Adresa | 14, Drnek |
Člen | Radmila Boušová |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.1978 do 8.8.1989 |
Adresa | 1, Nová Ves |
Předseda | Ing. Zdeněk Přiklopil |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 10.8.1981 |
Adresa | 123, Tuřany |
Člen | Rudolf Družecký |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 20.3.1978 |
Adresa | , Libovice |
Člen | Václav Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 20.3.1978 |
Adresa | 123, Tuřany |
Člen | Jiří Kraus |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 20.3.1978 |
Adresa | 52, Jedomělice |
Člen | Marie Kalousová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 20.3.1978 |
Adresa | 89, Řisuty |
Člen | Václav Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 20.3.1978 |
Adresa | 81, Malíkovice |
Člen | Vladimír Bercha |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 20.3.1978 |
Adresa | 34, Malíkovice |
Člen | Ing. Miloslav Ječmen |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 20.3.1978 |
Adresa | 126, Smečno |
Člen | Jana Bayerová |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1977 do 20.3.1978 |
Adresa | 119, Tuřany |
Člen | Věroslav Zahrádka |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1977 do 20.3.1978 |
Adresa | 27, Jedomělice |
Člen | Václav Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1977 do 20.3.1978 |
Adresa | 129, Tuřany |
Člen | František Pešula |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 1.4.1977 |
Adresa | 11, Řisuty |
Člen | Josef Hort |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 1.4.1977 |
Adresa | 115, Řisuty |
Člen | Milada Kubalová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 1.4.1977 |
Adresa | 23, Hvězda |
Člen | Stanislav Bayer |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 1.4.1977 |
Adresa | 107, Libovice |
Člen | Oldřich Pospíšil |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 1.4.1977 |
Adresa | 13, Jedomělice |
Člen | Františka Hébrová |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 1.4.1977 |
Adresa | 55, Jedomělice |
Člen | Vladimír Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.1973 do 1.4.1977 |
Adresa | 59, Jedomělice |
Člen | Antonín Bendl |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1968 do 27.3.1973 |
Adresa | , Řisuty |
Člen | Růžena Mrázová |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1968 do 27.3.1973 |
Adresa | , Řisuty |
Člen | Jaroslav Zelenka |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1968 do 27.3.1973 |
Adresa | , Řisuty |
Člen | Marie Šlégrová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1971 do 27.3.1973 |
Adresa | 109, Řisuty |
Člen | Václav Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1971 do 27.3.1973 |
Adresa | 29, Řisuty |
Člen | Josef Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1971 do 27.3.1973 |
Adresa | 106, Řisuty |
Předseda | Václav Zíma |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.1971 do 27.3.1973 |
Adresa | 19, Hradečno |
Člen | Miluše Valtrová |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 21.4.1971 |
Adresa | 95, Řisuty |
Člen | Antonín Jaroš |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 21.4.1971 |
Adresa | 62, Řisuty |
Člen | Antonín Hort |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 21.4.1971 |
Adresa | 6, Řisuty |
Předseda | Antonín Černý |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 21.4.1971 |
Adresa | 38, Studněves |
Člen | Milan Randula |
---|---|
Ve funkci | od 2.5.1968 do 21.4.1971 |
Adresa | , Řisuty |
Člen | František Moravec |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 2.5.1968 |
Adresa | , Řisuty |
Člen | Antonín Jakeš |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 2.5.1968 |
Adresa | 39, Řisuty |
Člen | Antonín Kalous |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.1966 do 2.5.1968 |
Adresa | , Řisuty |
Člen | Václav Pelnář |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 7, Řisuty |
Předseda | Josef Hort |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 115, Řisuty |
Člen | František Selner |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 114, Řisuty |
Člen | Jaroslav Macek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 106, Řisuty |
Člen | Antonín Zahradník |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 98, Řisuty |
Člen | Alois Selner |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 93, Řisuty |
Člen | Antonín Cháňa |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 94, Řisuty |
Člen | Ladislav Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1955 do 17.3.1966 |
Adresa | 97, Řisuty |
Člen přípravného výboru | Antonín Štajchrt |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1952 do 9.7.1955 |
Adresa | 100, Řisuty |
Předseda přípravného výboru | Antonín Klátil |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1952 do 9.7.1955 |
Adresa | 103, Řisuty |
Člen přípravního výboru | Antonín Žvachta |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1952 do 9.7.1955 |
Adresa | 70, Řisuty |
Člen přípravného výboru | Antonín Cháňa |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1952 do 9.7.1955 |
Adresa | 94, Řisuty |
Člen přípravného výboru | Václav Juppa |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1952 do 9.7.1955 |
Adresa | 16, Řisuty |
Člen přípravného výboru | Václav Fojt |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1952 do 9.7.1955 |
Adresa | 81, Řisuty |
Místopředseda přípravného výboru | Jaroslav Hort |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1952 do 9.7.1955 |
Adresa | 95, Řisuty |
IČO: | 00103551 |
---|---|
Firma: | Zemědělské družstvo Řisuty v likvidaci |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Řisuty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 6. 1991 |
Sídlo: | 44, Řisuty 27378 |
---|
Smíšené hospodářství |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |