Zemědělské družstvo Podlažice "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zemědělské družstvo Podlažice "^v likvidaci"^ (00124885) je Družstvo. Sídlí na adrese , Chrast. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 5. 1965 Zemědělské družstvo Podlažice "^v likvidaci"^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Zemědělské družstvo Podlažice "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zemědělské družstvo Podlažice "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 31. 5. 1965 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXIV 2261 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00124885 | |
Jméno: | Zemědělské družstvo Podlažice "v likvidaci" | |
Právní forma: | Družstvo | 31.5.1965 |
Zapsána dne: | 31.5.1965 | |
Na základě usnesení členské schůze družstva konané dne 23. 1. 1995 bylo rozhodnuto o vstupu družstva do likvidace k 1. 2. 1995. | 30.1.1995 | |
Právní poměry se řídí stanovami schválenými dne 11.8.1993 | 27.8.1993 | |
Základní členský vklad fyzické osoby činí Kč 10 000,-- | 27.8.1993 - 12.10.1994 | |
Základní členský vklad právnické osboy činí Kč 50 000,-- | 27.8.1993 - 12.10.1994 | |
Právní poměry se řídí stanovami schválenými 5.11.1992. | 8.4.1993 - 27.8.1993 | |
Základní členský vklad činí Kč 10.000,--. | 8.4.1993 - 27.8.1993 | |
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno na základě par. 8 zák. 49/59 Sb. podle usnesení ustavující schůze ze dne 9. ledna 1965, schválený radou ONV v Chrudimi usnesením ze dne 11. března 1965 č. 136/65. Toto družstvo vzniklo sloučením: JZD Podlažice - Dz 951 JZD v Chacholicích - Dz 997 JZD v Hroubovicích - Dz 1219, která zanikla bez likvidace. Práva a závazky zaniklých JZD přev- zalo nové družstvo. | 31.5.1965 | |
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením členské schůze konané dne 15. 3. 1991 a upravených podle zák. č. 162/90 Sb. Den zápisu: 31. 5. 1965, den vzniku: 9. 1. 1965 | 31.5.1965 - 8.4.1993 | |
Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku družstva v rozsahu složeným členským podílem. | 31.5.1965 - 8.4.1993 | |
Členský podíl: minimální hodnota členského podílu je 10 000 Kč. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Podlažice 53851, Česká republika | 31.5.1965 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej | 27.8.1993 - 9.10.2007 |
provádění prací se zemědělskými mechanizačními prostředky | 27.8.1993 - 9.10.2007 |
zemědělská výroba | 8.4.1993 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 8.4.1993 - 9.10.2007 |
opravy karoserií | 8.4.1993 - 9.10.2007 |
opravy motorových vozidel | 8.4.1993 - 9.10.2007 |
a) Zemědělská výroba. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
b) Potravinářská výroba. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
c) Práce a služby pro členy, občany, organizace, právnické a fy- zické osoby spočívající v silniční dopravě (její provoyování pto cizí potřeby je povoleno Okresním úřadem, referátem byt. hospo- dářství, dopravy a obchodu Chrudim, čj. 250/91 do 22. 5. 1992), práci mechanizačních prostředků, přepravě osob, zámečnických a zednických prací. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
d) Obchodní činnost spočívající v prodeji potravinářských, země- dělských, dřevařských a lesních výrobků. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
e) Lesní výroba, dřevovýroba, zámečnické, zednické práce a kovo- výroba. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
f) Pronájem vlastních výrobních prostředků jiným subjektům. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
g) Zahraničně obchodní činnost - v souladu s par. 4 vyhl. FMZO 256/90 Sb.). | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
2. Činnost pro kterou je nutné povolení podle zvláštních předpi- sů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením. | 31.5.1965 - 8.4.1993 |
předseda představenstva | Pavel Stoklasa |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1993 |
Adresa | 131, Podlažice |
člen představenstva | Milan Hanuš |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1993 |
Adresa | , Chrast u Chrudimi 613 |
člen představenstva | Hana Chmeliková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1993 |
Adresa | 71, Podlažice |
člen představenstva | Eva Capousková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1993 |
Adresa | 227, Chrast |
člen představenstva | Božena Pavlasová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2018 |
Adresa | 138, 53834 Rosice |
člen představenstva | Božena Pavlasová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.1993 do 5.1.2018 |
Adresa | 33, Podlažice |
předseda | Ing. Jaroslav Čepička |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1965 do 27.8.1993 |
Adresa | , Podlažice |
člen představenstva | Marie Klepeštová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 95, Podlažice |
člen představenstva | František Ozorák |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 37, Podlažice |
člen představenstva | Zdeněk Bakrlík |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 79, Hroubovice |
člen představenstva | František Malínský |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 33, Horka |
člen představenstva | Pavel Stoklasa |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 131, Podlažice |
člen představenstva | Stanislav Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 118, Chrast |
člen představenstva | Miloš Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 24, Podlažice |
Člen představenstva | Karel Barva |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 27.8.1993 |
Adresa | 8, Podlažice |
místopředseda | Josef Bureš |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.1965 do 8.4.1993 |
Adresa | 55, Skála |
IČO: | 00124885 |
---|---|
Firma: | Zemědělské družstvo Podlažice "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Chrast |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 5. 1991 |
Sídlo: | , Chrast |
---|
Smíšené hospodářství |
Činnosti vedení podniků |