Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. (62958011) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 160, 29446 Žerčice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1995 a je stále aktivní. Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 12. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 42189 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62958011 | |
Jméno: | Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.12.1995 |
Zapsána dne: | 19.12.1995 | |
Zakladatelská listina byla dne 24. 06. 2014 rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady přizpůsobena úpravě zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb., § 777. | 18.8.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 18.8.2014 - 19.4.2023 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.2014 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.1995 - 18.8.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 160, Žerčice 29446, Česká republika | 12.12.2017 |
---|---|---|
Adresa: | 100, Ledce 29447, Česká republika | 18.8.2014 - 12.12.2017 |
Adresa: | 100, Ledce u Mladé Boleslavi 29447, Česká republika | 4.4.2007 - 18.8.2014 |
Adresa: | Žerčice 148, Semčice 29446, Česká republika | 19.12.1995 - 4.4.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povol ené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věc í a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 19.4.2023 |
zemědělská výroba | 18.8.2014 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 18.8.2014 - 19.4.2023 |
opravy silničních vozidel | 10.9.2009 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 10.9.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2009 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny. | 10.9.2009 - 18.8.2014 |
silniční motorová doprava | 19.12.1995 - 10.9.2009 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 19.12.1995 - 10.9.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnost ohlašovací volné | 19.12.1995 - 10.9.2009 |
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 19.12.1995 - 10.9.2009 |
jednatel | Ing Jaroslav Havlát |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2015 |
Adresa | 137, 29447 Ledce |
jednatel | Ing Jaroslav Havlát |
---|---|
Ve funkci | od 1.4.1998 do 7.11.2015 |
Adresa | 137, Ledce |
Vladislav Dragoun | |
Ve funkci | od 19.12.1995 do 4.4.2007 |
Adresa | 148, Žerčice |
IČO (identifikační číslo): | 62958011 |
---|---|
Jméno: | Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 12. 1995 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 160, Žerčice 29446 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 19. 5. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Havlát |
---|
IČO: | 62958011 |
---|---|
Firma: | Zemědělská společnost Žerčice, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Žerčice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 1995 |
Sídlo: | 160, Žerčice 29446 |
---|
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen |
Živočišná výroba |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. |
Výroba zemědělských a lesnických strojů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |