Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. (25924117) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1999 Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 7. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14712 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25924117 | |
Jméno: | Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.7.1999 |
Zapsána dne: | 1.7.1999 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.7.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 16, Rudoltice 56125, Česká republika | 1.7.1999 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská činnost | 1.7.1999 |
Jednatel | Vladimír Hajzler |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2018 |
Adresa | 149, 56123 Luková |
Jednatel | Jiří Vičar |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2018 |
Adresa | 369, 56102 Dolní Dobrouč |
Jednatel | Milena Vičarová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2017 |
Adresa | 369, 56102 Dolní Dobrouč |
Jednatel | Vladimír Hajzler |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.1999 do 14.9.2018 |
Adresa | 149, 56123 Luková |
Jednatel | Jiří Vičar |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.1999 do 14.9.2018 |
Adresa | 150, 56301 Lanškroun |
Jednatel | Milena Vičarová |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2009 do 21.1.2017 |
Adresa | 369, 56102 Dolní Dobrouč |
Jednatel | Milena Marková |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.1999 do 20.2.2009 |
Adresa | 369, 56102 Dolní Dobrouč |
IČO: | 25924117 |
---|---|
Firma: | Zemědělská společnost Rudoltice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Rudoltice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 1999 |
Sídlo: | 16, Rudoltice 56125 |
---|
Smíšené hospodářství |