Zemědělská Cítov a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zemědělská Cítov a.s. (61672041) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 1, 27704 Cítov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 1995 a je stále aktivní. Zemědělská Cítov a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Zemědělská Cítov a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zemědělská Cítov a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 1. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2941 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61672041 | |
Jméno: | Zemědělská Cítov a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 3.1.1995 |
Zapsána dne: | 3.1.1995 | |
Ke dni 15.9.2022 došlo k zániku pachtu části závodu obchodní společnosti Cítov Energo s.r.o., se sídlem č.p. 1, 277 04 Cítov, IČO: 139 69 722, tvořené souborem jmění týkající se Bioplynové stanice Cítov v souladu se Smlouvou o pachtu části závodu ze dne 1.8.2022 mezi společnosti Cítov Energo s.r.o., jako Propachtovatelem a společností Zemědělská Cítov a.s., se sídlem č.p. 1, 277 04 Cítov, IČO: 616 72 041, jako Pachtýřem a předmětná část závodu tak přešla zpět ze společnosti Zemědělská Cítov a.s. na společnost Cítov Energo s.r.o. | 31.1.2023 | |
Dne 1. 8. 2022 byla mezi Zemědělská Cítov a.s., jako pachtýřem, a Cítov Energo s.r.o., jako propachtovatelem, uzavřena Smlouva o pachtu části závodu Energetika tvořeného souborem jmění týkající se Bioplynové stanice Cítov. | 1.8.2022 | |
Převod akcií na osobu, která není akcionářem společnosti, je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. | 27.1.2022 | |
Počet členů dozorčí rady: 5 | 12.8.2014 - 21.11.2019 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.8.2014 | |
Usnesení valné hromady akciové společnosti Zemědělská Cítov a.s. ze dne 31.5.2014, kterým bylo rozhodnuto o vydání hromadných akcií: Valná hromada společnosti Zemědělská Cítov a.s., identifikační číslo: 61672041, rozhoduje o vydání hromadných akcií společnosti a o výměně dosud emitovaných akcií a zatímních listů takto: a)vydávají se hromadné akcie společnosti, kterými se nahrazují jednotlivé akcie společnosti a zatímní listy ve vlastnictví akcionářů a společnosti; b)formu a obsah hromadné akcie stanoví zákon; c)emise hromadných akcií bude společností vydána do 31.07.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct); d)představenstvo vyzve způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny; e)akcionáři si vymění své jednotlivé akcie a zatímní listy za hromadné akcie ve lhůtě do 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct); f)akcionář, který je v prodlení s předložením akcií nebo zatímních listů v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva; postup v případě, že si akcionář nevymění akcie a zatímní listy ve stanovené lhůtě stanoví zákon; g)o zpětnou výměnu vydané hromadné akcie na jiný počet hromadných akcií nebo na jednotlivé akcie požádá akcionář společnost písemně, když ve své žádosti uvede důvod výměny a počty akcií, které chce výměnou získat; zpětnou výměnu provede představenstvo společnosti do 3 (tří) měsíců ode dne obdržení žádosti akcionáře, a to na jeho náklad; h)bližší pokyny k výměně akcií a zatímních listů stanoví představenstvo a zveřejní je způsobem uvedeným v odst. d). i)rozhodnutí je účinné zápisem do obchodního rejstříku. | 12.8.2014 | |
Usnesení valné hromady akciové společnosti Zemědělská Cítov a.s. ze dne 28.6.1999, jímž bylo rozhodnuto o tom, že 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 10.610.000,- Kč ( slovy: Deset miliónů šest set deset tisíc korun českých) na celkovou částku 62.000.000,- Kč. upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Zvýšení základního jmění se provede upsáním 10.610 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 3. Upisované akcie jsou kmenové akcie znějící na jméno v listinné podobě veřejně obchodovatelné. 4. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1.000,- Kč za jednu akcii. 5.Upisování akcií bude provedeno předem určeným zájemcem Agrodružstvem Cítov se sídlem v Cítově, IČO: 00104876, a to do 10 dnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií bude předem určeným zájemcem, Agrodružstvem Cítov, splacen vložením pohledávky Agrodružstva Cítov za společností Zemědělská Cítov a.s. v celkové výši 10.610 .000,- Kč specifikovanou v Uznání závazku ze dne 24.5.1999 do základního jmění společnosti, a to uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky s účinností ke dni, k němuž bude provedeno upsání akcií. K témuž dni pohledávka Agrodružstva Cítov ve výši 10.610.000,- Kč a jí odpovídající dluh Zemědělské Cítov a.s. ve výši 10.610.000,- Kč zaniknou. Vzhledem k splacení emisního kursu nepeněžitým vkladem, akcionáři nemají přednostní právo na upisování nových akcií. 7. Vklad pohledávky Agrodružstva Cítov a.s. se schvaluje v její nominální hodnotě ve výši 10.610.000,- Kč | 14.6.2001 | |
Usnesení valné hromady akciové společnosti Zeměděská Cítov a.s. ze dne 22.5.1998, kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti o částku 20 000 000,-- Kč upsáním 20 000 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč znějících na jméno v listinné podobě s tím, že emisní kurs za 1 akcii ve výši 1 970,-- Kč bude splacen nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce, Agrodružstvem Cítov se sídlem v Cítově, IČO 00104876. | 30.12.1998 |
Základní kapitál | 62 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 62 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 12.8.2014 | |
Základní kapitál | 62 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.11.2001 - 12.8.2014 | |
Základní kapitál | 51 390 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.6.1999 - 21.11.2001 | |
Základní kapitál | 31 390 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.1995 - 24.6.1999 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 62 000 | 12.8.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 62 000 | 21.11.2001 - 12.8.2014 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 51 390 | 24.6.1999 - 21.11.2001 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 31 390 | 3.1.1995 - 24.6.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Cítov 27704, Česká republika | 12.8.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 1, Cítov 27704, Česká republika | 21.11.2001 - 12.8.2014 |
Adresa: | Cítov , okr. Mělník , Česká republika | 3.1.1995 - 21.11.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků; živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní | 12.8.2014 |
výroba elektřiny | 12.8.2014 |
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 2.8.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.8.2010 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 2.8.2010 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 2.8.2010 - 12.8.2014 |
velkoobchod | 21.11.2001 - 2.8.2010 |
specializovaný maloobchod | 21.11.2001 - 2.8.2010 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 21.11.2001 - 2.8.2010 |
opravy silničních vozidel | 21.11.2001 |
opravy pracovních strojů | 21.11.2001 - 2.8.2010 |
pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí a nebytových prostor | 21.11.2001 - 2.8.2010 |
podnikání v oblasti nakládní s nebezpečnými odpady | 15.10.1997 - 2.8.2010 |
opravy motorových vozidel | 24.3.1997 - 21.11.2001 |
opravy ostatních dopravních prostředků | 24.3.1997 - 2.8.2010 |
výrobaa opravy zemědělských strojů | 3.1.1995 - 21.11.2001 |
pronájem a nájem věcí movitých, zejména strojů a zařízení s pos- kytováním dalších služeb | 3.1.1995 - 21.11.2001 |
pronájem nemovitostí, zejména nebytových prostor | 3.1.1995 - 21.11.2001 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.1.1995 - 21.11.2001 |
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 3.1.1995 - 12.8.2014 |
silniční motorová doprava | 3.1.1995 - 2.8.2010 |
člen představenstva | Ing. Martin Dykast |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2022 |
Adresa | 94, 33023 Nýřany |
předseda představenstva | Ing. Martin Dykast |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 27.8.2022 |
Adresa | 94, 33023 Nýřany |
člen představenstva | Tomáš Šimůnek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 27.8.2022 |
Adresa | 415, 27704 Cítov |
člen představenstva | Pavel Lipš |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 27.8.2022 |
Adresa | 102, 41301 Kostomlaty pod Řípem |
místopředseda představenstva | Ing. Marie Kulhánková Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | 338, 27704 Cítov |
člen představenstva | Ing. Marek Eisenhammer |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2020 do 27.1.2022 |
Adresa | třída T. G. Masaryka 1619, 41301 Roudnice nad Labem |
člen představenstva | Václav Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2018 do 20.11.2020 |
Adresa | 392, 27704 Cítov |
předseda představenstva | Ing. Marek Eisenhammer |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2019 do 20.11.2020 |
Adresa | třída T. G. Masaryka 1619, 41301 Roudnice nad Labem |
místopředseda představenstva | Ing. Pavel Mráz |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2019 do 20.11.2020 |
Adresa | 26, 27704 Cítov |
člen představenstva | Ing. Eva Bělková |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2019 do 20.11.2020 |
Adresa | U Parku 278, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen představenstva | Ing. Marie Kulhánková Havelková |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2019 do 20.11.2020 |
Adresa | 338, 27704 Cítov |
Předseda představenstva | Ing. Eva Bělková |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 21.11.2019 |
Adresa | U Parku 278, 27801 Kralupy nad Vltavou |
Místopředseda představenstva | Ing. Pavel Mráz |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2017 do 21.11.2019 |
Adresa | 26, 27704 Cítov |
člen představenstva | Miroslav Kára |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 30.10.2017 |
Adresa | 305, 27704 Cítov |
člen představenstva | Věra Pavlíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 28.2.2017 |
Adresa | 65, 27704 Cítov |
člen představenstva | Pavel Mráz |
---|---|
Ve funkci | od 12.8.2014 do 28.2.2017 |
Adresa | 26, 27704 Cítov |
místopředseda představenstva | Ing. Eva Bělková |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 28.2.2017 |
Adresa | U Parku 278, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda představenstva | ing. Zdeněk Straka |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2015 do 28.2.2017 |
Adresa | Medová 3543, 27601 Mělník |
člen představenstva | Miroslav Kára |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 3.9.2015 |
Adresa | 305, 27704 Cítov |
předseda představenstva | ing. Zdeněk Straka |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 3.9.2015 |
Adresa | Medová 3543, 27601 Mělník |
místopředseda představenstva | Ing. Eva Bělková |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 3.9.2015 |
Adresa | U Parku 278, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen představenstva | Stanislav Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 12.8.2014 |
Adresa | 111, 27704 Cítov |
předseda představenstva | ing. Zdeněk Straka |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 10.7.2012 |
Adresa | Kosmonautů 3019, 27601 Mělník |
člen představenstva | Ing. Eva Bělková |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 10.7.2012 |
Adresa | U Parku 278, 27801 Kralupy nad Vltavou |
místopředseda představenstva | Ing. Miloš Mašek |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2010 do 10.7.2012 |
Adresa | Kosmonautů 2837/1, 27601 Mělník |
Předseda přestavenstva | Ing. Zdeněk Straka |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1995 do 2.8.2010 |
Adresa | Kosmonautů 3019, 27601 Mělník |
Člen představenstva | Stanislav Rybář |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1999 do 2.8.2010 |
Adresa | 111, 27704 Cítov |
Místopředseda představenstva | Ing. Miloš Mašek |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1998 do 2.8.2010 |
Adresa | Kosmonautů 2837/1, 27601 Mělník |
Člen | ing. Eva Bělková |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.1998 do 2.8.2010 |
Adresa | K. Čapka 348, 27746 Veltrusy |
Člen představenstva | Miroslav Kára |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1995 do 2.8.2010 |
Adresa | 305, 27704 Cítov |
Člen představenstva | JUDr. Petr Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.1995 do 9.11.1999 |
Adresa | Veslařská 3267, 27601 Mělník |
Místopředseda představenstva | ing. Eva Bělková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1995 do 30.12.1998 |
Adresa | K. Čapka 348, 27746 Veltrusy |
Člen | Ing. Miloš Mašek |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1995 do 30.12.1998 |
Adresa | Kosmonautů 2837/1, 27601 Mělník |
IČO (identifikační číslo): | 61672041 |
---|---|
Jméno: | Zemědělská Cítov a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 3. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 4 |
Sídlo: | 1, Cítov 27704 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 16. 7. 1997 |
Přerušeno od | 1. 11. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1996 |
Přerušeno od | 1. 11. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Přerušeno od | 1. 11. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 25. 7. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 14. 7. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 1. 1995 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 1995 |
Ukončení oprávnění | 31. 5. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marie Kulhánková Havelková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Dykast |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Marek Eisenhammer |
Člen statutárního orgánu: | Tomáš Šimůnek |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Lipš |
IČO: | 61672041 |
---|---|
Firma: | Zemědělská Cítov a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Cítov |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 1995 |
Sídlo: | 1, Cítov 27704 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen |
Chov drůbeže |
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n., kromě kolejových vozidel |
Výroba elektřiny |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |