Zelený dědek z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese Lipová cesta 1710/2, 35201 Aš. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Zelený dědek z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Zelený dědek z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zelený dědek z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 3984 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26657376 | |
Jméno: | Zelený dědek z. s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lipová cesta 1710/2, Aš 35201, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen výboru | Roman Glaser DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2021 |
Adresa | Na Vrchu 3027/22, 35201 Aš |
člen výboru | Pavel Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 |
Adresa | Lipová cesta 1710/2, 35201 Aš |
člen výboru | Vilém Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 |
Adresa | 93, 35201 Aš |
Předseda výboru | Mgr. Jaroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 |
Adresa | Dlouhá 2529/22, 35201 Aš |
člen výboru | Jaroslav Tupý |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 |
Adresa | Na Háji 1051, 35201 Aš |
člen výboru | Roman Glaser DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 do 14.11.2021 |
Adresa | Hlavní 2458/149, 35201 Aš |
člen výboru | Jaroslav Tupý |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 do 9.6.2018 |
Adresa | Kamenná 473/52, 35201 Aš |
člen výboru | Jaroslav Tupý |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2017 do 9.6.2018 |
Adresa | Kamenná 473/52, 35201 Aš |
Předseda spolku | Václav Havel |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2015 do 10.6.2017 |
Adresa | Okružní 2195/50, 35201 Aš |
IČO: | 26657376 |
---|---|
Firma: | Zelený dědek z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Cheb |
Základní územní jednotka: | Aš |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 3. 2004 |
Sídlo: | Lipová cesta 1710/2, Aš 35201 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |