ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. (25256327) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese třída Edvarda Beneše 1549/34, 50012 Hradec Králové. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 1996 a je stále aktivní. ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 9. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10482 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25256327 | |
Jméno: | ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.9.1996 |
Zapsána dne: | 4.9.1996 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 15. 7. 1996 podle zák. č. 513/91 Sb. | 4.9.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.7.2006 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.9.1996 - 10.7.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | třída Edvarda Beneše 1549/34, Hradec Králové 50012, Česká republika | 21.1.2010 |
---|---|---|
Adresa: | tř. E. Beneše 1549, Hradec Králové 50012, Česká republika | 4.9.1996 - 21.1.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.1.2010 |
provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení - provozování výdejny zdravotnických prostředků | 21.1.2010 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 4.9.1996 - 21.1.2010 |
Jednatel | Irena Mizerová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2016 |
Adresa | třída Edvarda Beneše 1431/5, 50012 Hradec Králové |
Jednatel | Irena Mizerová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2006 do 22.1.2016 |
Adresa | Hlavní 1853/26a, 50008 Hradec Králové |
Jednatel | Pavla Beránková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2003 do 21.1.2010 |
Adresa | 47, 50312 Všestary |
Jednatel | Irena Červinková |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1999 do 10.7.2006 |
Adresa | 43, 50331 Vysoká nad Labem |
Jednatel | Pavla Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1999 do 21.6.2003 |
Adresa | 47, 50312 Všestary |
Jednatel | Blanka Matrková |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.1996 do 11.8.1999 |
Adresa | Jiráskova 968, 53002 Pardubice |
Jednatel | Oluše Medunová |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.1996 do 11.8.1999 |
Adresa | K Rozvodně 96, 53009 Pardubice |
Jednatel | Milan Šanda |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.1996 do 5.1.1998 |
Adresa | tř. E. Beneše 1526, 50012 Hradec Králové |
Jednatel | Ing. Josef Kosinka |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.1996 do 5.1.1998 |
Adresa | tř. E. Beneše 1423, 50012 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 25256327 |
---|---|
Jméno: | ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 9. 1996 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | třída Edvarda Beneše 1549/34, Hradec Králové 50012 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Irena Mizerová |
---|
IČO: | 25256327 |
---|---|
Firma: | ZDRAVPO Hradec Králové s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Hradec Králové |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 9. 1996 |
Sídlo: | třída Edvarda Beneše 1549/34, Hradec Králové 50012 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky |