ZDR Retail Pardubice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZDR Retail Pardubice s.r.o. (01824996) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jungmannova 750/34, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 12. 2016 ZDR Retail Pardubice s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ZDR Retail Pardubice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZDR Retail Pardubice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 12. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 335549 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01824996 | |
Jméno: | ZDR Retail Pardubice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.12.2016 |
Zapsána dne: | 5.12.2016 |
Základní kapitál | 1 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.12.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungmannova 750/34, Praha 11000, Česká republika | 21.9.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Na struze 1740/7, Praha 11000, Česká republika | 15.6.2020 - 21.9.2020 |
Adresa: | Palackého třída 916/158, Brno 61200, Česká republika | 5.12.2016 - 15.6.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa vlastního majetku | 8.9.2021 - 6.5.2023 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.6.2020 - 6.5.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.12.2016 - 6.5.2023 |
Jednatel | Roman Latuske |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | V Kopci 320, 25206 Petrov |
Jednatel | Ing. Ondřej Sychrovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | Lublaňská 507/8, 12000 Praha |
Jednatel | JUDr. Zdeněk Prázdný |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2020 do 8.9.2021 |
Adresa | Ohradní 1353/33, 14000 Praha |
Jednatel | Ing. Roman Baur |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2018 do 15.6.2020 |
Adresa | Šeránkova 639/41, 61600 Brno |
Jednatel | Ing. Zdeněk Přichystal |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 15.6.2020 |
Adresa | Dlouhá 1720/8, 66434 Kuřim |
Jednatel | Ing. Petr Jonáš |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 15.6.2020 |
Adresa | Tleskačova 1660/2, 66434 Kuřim |
Jednatel | Ing. Roman Baur |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2016 do 5.9.2018 |
Adresa | Kovařovicova 1744/19, 61600 Brno |
IČO: | 01824996 |
---|---|
Firma: | ZDR Retail Pardubice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 12. 2016 |
Sídlo: | Jungmannova 750/34, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |