Zdeněk Kačerovský má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Zdeněk Kačerovský (40835642) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má celkem pět oborů činností. Živnost provozuje od roku 1991. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Zdeněk Kačerovský nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Zdeněk Kačerovský na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 40835642 |
---|---|
Jméno: | Zdeněk Kačerovský |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 18. 6. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Černokostelecká 1805/121, Praha 10000 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 8. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 1997 |
Ukončení oprávnění | 30. 6. 1997 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1993 |
Zánik oprávnění | 14. 6. 1995 |
Ukončení oprávnění | 14. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 22. 5. 1993 |
Ukončení oprávnění | 22. 5. 1993 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Kačerovský |
---|
IČO: | 40835642 |
---|---|
Firma: | Zdeněk Kačerovský |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Sudějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 18. 6. 1991 |
Sídlo: | 1, Sudějov 28504 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní pozemní osobní doprava |
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování |