ŽAVES a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŽAVES a.s. (05175607) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Truhlářská 1108/3, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 6. 2016 a je stále aktivní. ŽAVES a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ŽAVES a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŽAVES a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 6. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 21670 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05175607 | |
Jméno: | ŽAVES a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 17.6.2016 |
Zapsána dne: | 17.6.2016 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 17.6.2016 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 17.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Truhlářská 1108/3, Praha 11000, Česká republika | 20.6.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Ke Chlumu 434, Čerčany 25722, Česká republika | 17.6.2016 - 20.6.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.6.2016 |
člen správní rady | Ing. Jiří Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2021 |
Adresa | Nové náměstí 1370/14, 10400 Praha |
člen správní rady | Vlastislav Toula |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 30.6.2021 |
Adresa | Ke Chlumu 434, 25722 Čerčany |
statutární ředitel | Vlastislav Toula |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 1.1.2021 |
Adresa | Ke Chlumu 434, 25722 Čerčany |
IČO (identifikační číslo): | 05175607 |
---|---|
Jméno: | ŽAVES a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 17. 6. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Truhlářská 1108/3, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 6. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Vlastislav Toula |
---|
IČO: | 05175607 |
---|---|
Firma: | ŽAVES a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 6. 2016 |
Sídlo: | Truhlářská 1108/3, Praha 11000 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin |
Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů |
Stavba lodí a plavidel |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Skladování |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Technické zkoušky a analýzy |
Činnosti reklamních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Univerzální administrativní činnosti |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |
Sportovní činnosti |