ZATARST SERVIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZATARST SERVIS s.r.o. (29379661) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražákova 1008/69, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 1. 2013 a je stále aktivní. ZATARST SERVIS s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ZATARST SERVIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZATARST SERVIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 9. 1. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 77089 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29379661 | |
Jméno: | ZATARST SERVIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.1.2013 |
Zapsána dne: | 9.1.2013 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 25.7.2014 - 10.3.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.1.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražákova 1008/69, Brno 63900, Česká republika | 10.3.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Dlouhá 1853, Tišnov 66601, Česká republika | 14.2.2013 - 10.3.2022 |
Adresa: | Marešova 304/12, Brno 60200, Česká republika | 9.1.2013 - 14.2.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.2.2013 |
jednatel | Filip Holub |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2024 |
Adresa | Hronovická 498, 53002 Pardubice |
jednatel | Filip Holub |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2024 do 3.2.2024 |
Adresa | 17. listopadu 249, 53002 Pardubice |
jednatel | Jiří Žatecký |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2013 do 1.2.2024 |
Adresa | Dlouhá 1853, 66601 Tišnov |
jednatel | JUDr. Ing. Pavel Fabian |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2013 do 14.2.2013 |
Adresa | Janova Lehota , Janova Lehota |
IČO (identifikační číslo): | 29379661 |
---|---|
Jméno: | ZATARST SERVIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 1. 2013 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pražákova 1008/69, Brno 63900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2013 |
Člen statutárního orgánu: | Filip Holub |
---|
IČO: | 29379661 |
---|---|
Firma: | ZATARST SERVIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 1. 2013 |
Sídlo: | Pražákova 1008/69, Brno 63900 |
---|
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |