ZAPHIRUS a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZAPHIRUS a.s. (24807036) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Novodvorská 1062/12, 14200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 2. 2011 a je stále aktivní. ZAPHIRUS a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ZAPHIRUS a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZAPHIRUS a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 2. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 16928 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24807036 | |
Jméno: | ZAPHIRUS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 7.2.2011 |
Zapsána dne: | 7.2.2011 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 18.9.2014 | |
Počet členů správní rady: 3 | 18.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.9.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 7.2.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 7.2.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Novodvorská 1062/12, Praha 14200, Česká republika | 9.5.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 11000, Česká republika | 5.4.2011 - 9.5.2013 |
Adresa: | Novodvorská 1062/12, Praha 4 14201, Česká republika | 9.5.2013 - 9.5.2013 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 7.2.2011 - 5.4.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a prostor sloužících k podnikání | 18.9.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.4.2011 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 7.2.2011 - 18.9.2014 |
Člen správní rady | Ing. Tomáš Nykodým |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 |
Adresa | Tálínská 1464, 19800 Praha |
Člen správní rady | Mgr. Jan Křivonožka |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2022 |
Adresa | Roháčova 141/18, 13000 Praha |
Člen správní rady | Mgr. Jan Křivonožka |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2015 do 29.12.2022 |
Adresa | Koněvova 1728/118, 13000 Praha |
Statutární ředitel | Ing. Tomáš Nykodým |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2015 do 1.1.2021 |
Adresa | Tálínská 1464, 19800 Praha |
předseda správní rady | JUDr. Michal Kroft |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2014 do 8.12.2020 |
Adresa | Levá 392/19, 14700 Praha |
člen správní rady | Ing. Ivo Prikryl |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2014 do 3.3.2015 |
Adresa | Láskova 1798/11, 14800 Praha 4 |
člen správní rady | Ing. Jiří Nykodým |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2014 do 28.1.2015 |
Adresa | Okrajová 468, 25245 Zvole |
Statutární ředitel | Ing. Jiří Nykodým |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2014 do 28.1.2015 |
Adresa | Okrajová 468, 25245 Zvole |
člen představenstva | Ing. Jiří Nykodým |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2013 do 18.9.2014 |
Adresa | Okrajová 468, 25245 Zvole |
člen představenstva | Ing. Jiří Nykodým |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2012 do 2.10.2013 |
Adresa | Okrajová 468, 25245 Zvole |
člen představenstva | Ing. Ivo Prikryl |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2011 do 8.10.2012 |
Adresa | Láskova 1798/11, 14800 Praha 4 |
člen představenstva | Petra Balíková |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2011 do 11.4.2011 |
Adresa | U Hostína 1777, 25082 Úvaly |
IČO (identifikační číslo): | 24807036 |
---|---|
Jméno: | ZAPHIRUS a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 7. 2. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Novodvorská 1062/12, Praha 14200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Tomáš Nykodým |
---|
IČO: | 24807036 |
---|---|
Firma: | ZAPHIRUS a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 2. 2011 |
Sídlo: | Novodvorská 1062/12, Praha 14200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Tisk a činnosti související s tiskem |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |