ZAKY BUSINESS s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ZAKY BUSINESS s.r.o. "v likvidaci" (28573382) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zahradní 368/12, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 2009 ZAKY BUSINESS s.r.o. "v likvidaci" má dva obory činností.
Jako zdroj dat o ZAKY BUSINESS s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ZAKY BUSINESS s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 1. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32684 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28573382 | |
Jméno: | ZAKY BUSINESS s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.1.2009 |
Zapsána dne: | 22.1.2009 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 03.01.2013 č.j. 28Cm 152/2012-12, které nabylo právní moci dne 05.02.2013, byl Lukáš Zářecký odvolán z funkce likvidátora. | 14.3.2013 | |
Právní důvod zrušení: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 28 Cm 39/2012 ze dne 14.6.2012, které nabylo právní moci dne 23.6.2012, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 23.7.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.1.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zahradní 368/12, Ostrava 70200, Česká republika | 23.6.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.1.2009 - 23.6.2015 |
Jednatel | Michal Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2017 |
Adresa | Nádražní 959/197, 70200 Ostrava |
Jednatel | Michal Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 do 22.2.2017 |
Adresa | Maroldova 2987/1, 70200 Ostrava |
Jednatel | Michal Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2015 do 23.12.2015 |
Adresa | náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70200 Ostrava |
jednatel | Michal Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2013 do 23.6.2015 |
Adresa | Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava |
jednatel | Michal Kovařík |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2012 do 14.3.2013 |
Adresa | Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava |
jednatel | Kamil Zářecký |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2009 do 17.5.2012 |
Adresa | Radniční náměstí 300, 73934 Šenov |
IČO: | 28573382 |
---|---|
Firma: | ZAKY BUSINESS s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 1. 2009 |
Sídlo: | Zahradní 368/12, Ostrava 70200 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |