Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace (70854963) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Školní nám. 470, 25263 Roztoky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 2. 2003 a je stále aktivní. Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 351 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70854963 | |
Jméno: | Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 27.2.2003 |
Zapsána dne: | 27.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Školní nám. 470, Roztoky 25263, Česká republika | 4.4.2017 |
---|
ředitel | Mgr. Olga Janoušková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2017 |
Adresa | Svobody 476, 25263 Roztoky |
ředitel | Mgr. Alena Gabaľová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2009 |
Adresa | , Prešov, Prešov , Smetanova 32, PSČ 08005 |
zástupce ředitele | Drahomíra Moravcová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2009 |
Adresa | Braunerova 994, 25263 Roztoky |
ředitel | Petr Bezděka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2014 |
Adresa | Zbuzkova 285/34, 19000 Praha |
zástupce ředitele | Drahomíra Moravcová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2009 do 4.4.2017 |
Adresa | Braunerova 994, 25263 Roztoky |
ředitel | Petr Bezděka |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2014 do 4.4.2017 |
Adresa | Zbuzkova 285/34, 19000 Praha |
ředitel | Mgr. Alena Gabaľová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2009 do 25.9.2014 |
Adresa | , Prešov, Prešov , Smetanova 32, PSČ 08005 |
zástupce ředitele | Mgr. Jan Burda |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2007 do 21.7.2009 |
Adresa | Dr. Tůmy 1, 37001 České Budějovice |
ředitel | Mgr. Jaroslava Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2007 do 21.7.2009 |
Adresa | Vítkova 23, 18600 Praha 8 |
zástupce ředitele | Mgr. Hana Vocelková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 29.3.2007 |
Adresa | Masarykova 752, 25263 Roztoky |
zástupce ředitele | Mgr. Sylvia Jančiová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 29.3.2007 |
Adresa | S.K. Neumanna 1191, 26601 Beroun |
ředitel | Mgr. Jan Voda |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2004 do 29.3.2007 |
Adresa | Na Folimance 15, 12000 Praha 2 |
ředitel | Mgr. Josef Vondra |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2003 do 1.1.2004 |
Adresa | Vodňanská 1498, 19800 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 70854963 |
---|---|
Jméno: | Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 2001 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Školní nám. 470, Roztoky 25263 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 5. 2005 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 70854963 |
---|---|
Firma: | Základní škola Zdenky Braunerové Roztoky, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Roztoky |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2001 |
Sídlo: | Školní nám. 470, Roztoky 25263 |
---|
Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol |