Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace (70877017) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese U Sýpek 1462/2, 76701 Kroměříž. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2002 a je stále aktivní. Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 88 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70877017 | |
Jméno: | Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 1.1.2002 |
Zapsána dne: | 1.1.2002 | |
Příspěvková organizace vznikla dne 1.1.2001 dle zřizovací listiny, kterou vydalo město Kroměříž dne 7.9.2000,č.j.XXXII. | 1.1.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Sýpek 1462/2, Kroměříž 76701, Česká republika | 3.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Sýpek 1462, Kroměříž 76701, Česká republika | 1.1.2002 - 3.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 1.1.2002 |
realitní činnost | 1.1.2002 |
ředitel | RNDr. Eva Šílová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2016 |
Adresa | Rumunská 4055/9, 76701 Kroměříž |
ředitel | RNDr. Eva Šílová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2002 do 3.10.2016 |
Adresa | Rumunská 4055, 76701 Kroměříž |
IČO (identifikační číslo): | 70877017 |
---|---|
Jméno: | Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 2001 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | U Sýpek 1462/2, Kroměříž 76701 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | RNDr. Eva Šílová |
---|
IČO: | 70877017 |
---|---|
Firma: | Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Kroměříž |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2001 |
Sídlo: | U Sýpek 1462/2, Kroměříž 76701 |
---|
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol |