Základní škola B. Němcové Dačice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní škola B. Němcové Dačice (75000041) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese B. Němcové 213, 38001 Dačice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2003 a je stále aktivní. Základní škola B. Němcové Dačice má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Základní škola B. Němcové Dačice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní škola B. Němcové Dačice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 219 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75000041 | |
Jméno: | Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 1.1.2003 |
Zapsána dne: | 1.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | B. Němcové 213, Dačice 38001, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | B.Němcové 213, Dačice 38001, Česká republika | 5.1.2012 - 14.11.2016 |
Adresa: | B.Němcové 213/V, Dačice 38001, Česká republika | 1.1.2003 - 5.1.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 1.1.2003 - 3.9.2022 |
Reklamní činnost a marketing | 1.1.2003 - 3.9.2022 |
Realitní činnost | 1.1.2003 - 3.9.2022 |
zástupce ředitele | Mgr. Marie Nesnídalová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2023 |
Adresa | V. Fuky 371, 38001 Dačice |
ředitel | Mgr. Dušan Rodek |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 |
Adresa | 32, 38001 Dačice |
zástupce ředitele | Mgr. Alena Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2015 do 12.10.2023 |
Adresa | Jižní 267, 38001 Dačice |
ředitel | Mgr. Bohumil Havlík |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2015 do 22.9.2023 |
Adresa | 3, 38001 Volfířov |
ředitel | Mgr. Irena Tomandlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2003 do 14.1.2015 |
Adresa | Bratrská 174, 38001 Dačice I |
zástupce ředitele | Mgr. Bohumil Havlík |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2009 do 14.1.2015 |
Adresa | 3, 38001 Řečice |
zástupce ředitele | Mgr. Miroslav Havlík |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2003 do 27.10.2009 |
Adresa | Jižní 277, 38001 Dačice V |
IČO (identifikační číslo): | 75000041 |
---|---|
Jméno: | Základní škola B. Němcové Dačice |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 2003 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | B. Němcové 213, Dačice 38001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Marie Nesnídalová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dušan Rodek |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. et Bc. Kateřina Pokorná |
IČO: | 75000041 |
---|---|
Firma: | Základní škola B. Němcové Dačice |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Dačice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2003 |
Sídlo: | B. Němcové 213, Dačice 38001 |
---|
Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol |
Ostatní vzdělávání j. n. |