Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov (70983879) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese 14, 59261 Olší. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 2010 Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 1664 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 70983879 | |
Jméno: | Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 28.5.2010 |
Zapsána dne: | 28.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 14, Olší 59261, Česká republika | 18.9.2017 |
---|
zástupce ředitele | Mgr. Alena Valášková |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2017 |
Adresa | Za Židama 417, 67923 Lomnice |
ředitel | PhDr. Mgr. Lenka Bočková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2017 |
Adresa | 8, 59262 Sejřek |
ředitel | Mgr. Naděžda Štouračová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2018 |
Adresa | 67, 59251 Dolní Rožínka |
ředitel | PhDr. Mgr. Lenka Bočková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2017 do 14.9.2018 |
Adresa | 8, 59262 Sejřek |
ředitel | PhDr. Mgr. Lenka Bočková |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.2010 do 18.9.2017 |
Adresa | 8, 59262 Sejřek |
IČO: | 70983879 |
---|---|
Firma: | Základní škola a Mateřská škola Olší, okres Brno-venkov |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Olší |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2003 |
Sídlo: | 14, Olší 59261 |
---|
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Primární vzdělávání |