Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace (62073427) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Brněnská 32, 67972 Kunštát. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 2001 a je stále aktivní. Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 70 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 62073427 | |
Jméno: | Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 4.8.2001 |
Zapsána dne: | 4.8.2001 | |
Příspěvková organizace vznikla dnem 1.1.2001 dle zřizovací listiny, kterou vydalo Město Kunštát 24.11.2000 po předchozím schválení Zastupitelstvem města dne 23.11.2000. | 4.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Brněnská 32, Kunštát 67972, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lipka 428, Kunštát 67972, Česká republika | 4.8.2001 - 14.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 4.8.2001 - 14.3.2009 |
ředitel | Mgr. Petr Řezníček |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2022 |
Adresa | 42, 67901 Skalice nad Svitavou |
ředitel | Mgr. Vratislav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 do 19.11.2022 |
Adresa | Dolní Vejpustek 42, 67974 Olešnice |
ředitel | Mgr. Vratislav Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2009 do 18.10.2016 |
Adresa | Dolní Vejpustek 42, 67974 Olešnice |
ředitel | Libuše Zárychtová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2001 do 14.3.2009 |
Adresa | Nová 366, 67972 Kunštát |
IČO (identifikační číslo): | 62073427 |
---|---|
Jméno: | Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace |
Právní forma podnikání: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Vznik první živnosti: | 1. 1. 1995 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Brněnská 32, Kunštát 67972 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Petr Řezníček |
---|
IČO: | 62073427 |
---|---|
Firma: | Základní škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Kunštát |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 1995 |
Sídlo: | Brněnská 32, Kunštát 67972 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Stravování ve školních zařízeních, menzách |
Předškolní vzdělávání |
Základní vzdělávání na druhém stupni základních škol |
Ostatní vzdělávání |
Sportovní a rekreační vzdělávání |