Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou (15040062) je Odborová organizace. Sídlí na adrese Strojnická 633, 51601 Rychnov nad Kněžnou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 56549 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15040062 | |
Jméno: | Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou | |
Právní forma: | Odborová organizace | 1.1.2018 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Strojnická 633, Rychnov nad Kněžnou 51601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
člen VZO | Eva Juráčková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2024 |
Adresa | 104, 51721 Týniště nad Orlicí |
předseda ZO | Pavel Uchnár |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Pulická 838, 51801 Dobruška |
místopředseda ZO | Miroslav Šrefl |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Javornická 1886, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
místopředseda ZO | Ludmila Chocholoušová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Mírová 1457, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
člen VZO | Miloš Farský |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | 201, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
člen VZO | Václav Lenfeld |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | 242, 51601 Vamberk |
člen VZO | Vojtěch Šmika |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | Úzká 98, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
člen VZO | Jiří Plachetka |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | 110, 51801 Trnov |
člen VZO | Marian Pohl |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | 17, 51703 Osečnice |
člen VZO | Naděžda Faiferová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 |
Adresa | 29, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
člen VZO | Tomáš Krejčík |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2024 |
Adresa | 263, 51743 Záměl |
člen VZO | Tomáš Krejčík |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2023 do 2.6.2024 |
Adresa | 160, 51743 Záměl |
předseda ZO | Pavel Uchnár |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2023 do 23.8.2023 |
Adresa | Pulická 838, 51801 Dobruška |
IČO: | 15040062 |
---|---|
Firma: | Základní organizace OS KOVO při FAB, Rychnov nad Kněžnou |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Rychnov nad Kněžnou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 10. 1990 |
Sídlo: | Strojnická 633, Rychnov nad Kněžnou 51601 |
---|
Činnosti odborových svazů |