Základní organizace Odborového svazu ECHO Klatovská teplárna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Základní organizace Odborového svazu ECHO Klatovská teplárna a.s. (60501979) je Odborová organizace. Sídlí na adrese Jateční 660, 33901 Klatovy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Základní organizace Odborového svazu ECHO Klatovská teplárna a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Základní organizace Odborového svazu ECHO Klatovská teplárna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Základní organizace Odborového svazu ECHO Klatovská teplárna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8949 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60501979 | |
Jméno: | Základní organizace Odborového svazu ECHO Klatovská teplárna a.s. | |
Právní forma: | Odborová organizace | 1.1.2018 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jateční 660, Klatovy 33901, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda výboru | Petr Volmut |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 |
Adresa | Jiráskova 787, 33901 Klatovy |
Místopředseda - jednatel | Libor Pressl |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 |
Adresa | 78, 34021 Týnec |
Pokladní | Jana Duchková |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2023 |
Adresa | Kollárova 301, 33901 Klatovy |
Předseda výboru | Pavel Kšír |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2021 do 22.9.2023 |
Adresa | Nádražní 319, 34012 Švihov |
Místopředseda - jednatel | Libor Pressl |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2021 do 22.9.2023 |
Adresa | 78, 34021 Týnec |
Pokladní | Václav Wirth |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2021 do 22.9.2023 |
Adresa | 90, 33901 Dolany |
IČO: | 60501979 |
---|---|
Firma: | Základní organizace Odborového svazu ECHO Klatovská teplárna a.s. |
Právní forma: | Odborová organizace |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Klatovy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 10. 1995 |
Sídlo: | Jateční 660, Klatovy 33901 |
---|
Činnosti odborových svazů |